Renseignements sur ElringKlinger Switzerland AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de ElringKlinger Switzerland AG
- ElringKlinger Switzerland AG est actuellement actif et est dans le secteur Fabrication de carrosseries, de remorques et d'accessoires. Le siège social se trouve à Sevelen.
- La direction se compose de 6 personnes. L'entreprise a été fondée le 14.01.1977.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 07.08.2024.
- L’entreprise ElringKlinger Switzerland AG est inscrite sous l’IDI CHE-107.898.260.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil d'administration
Thomas Jessulat,
Reiner Hartmut Drews,
Axel Müller,
Christof Dietborn
les plus récents personnes habilitée à signer
Hans Lühr,
Thomas Jessulat,
Nicolas Doka,
Reiner Hartmut Drews,
Axel Müller
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
14.01.1977
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Sevelen
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.016.363-2
IDE/TVA
CHE-107.898.260
Secteur
Fabrication de carrosseries, de remorques et d'accessoires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung von Ausstattungsgegenständen für Fahrzeuge, von Isoliermaterialien, sowie von allen technischen Artikeln für den oben genannten Bereich; ferner Binnen-, Internationaler- und Transithandel mit Produkten aller Art. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen und Know-how für eigene und/oder fremde Rechnung erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten gewähren.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Deloitte AG | Zürich | 19.10.2023 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | St. Gallen | 19.11.2013 | 18.10.2023 | |
PricewaterhouseCoopers AG | St. Gallen | 14.07.2010 | 18.11.2013 | |
KPMG AG | St. Gallen | <2004 | 13.07.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- ElringKlinger Abschirmtechnik Schweiz AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour ElringKlinger Switzerland AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006101794, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
ElringKlinger Switzerland AG, in Sevelen, CHE-107.898.260, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2023, Publ. 1005864619).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reifler, Roger, von Stein (AR), in Oberbüren, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lühr, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Chur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005864619, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
ElringKlinger Switzerland AG, in Sevelen, CHE-107.898.260, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2022, Publ. 1005510164).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wolf, Dr. Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Leinfelden-Echterdingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-327.393.030), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jessulat, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005510164, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
ElringKlinger Abschirmtechnik (Schweiz) AG, in Sevelen, CHE-107.898.260, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2022, Publ. 1005495090).
Statutenänderung:
22.06.2022.
Firma neu:
ElringKlinger Switzerland AG.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung von Ausstattungsgegenständen für Fahrzeuge, von Isoliermaterialien, sowie von allen technischen Artikeln für den oben genannten Bereich;
ferner Binnen-, Internationaler- und Transithandel mit Produkten aller Art. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen und Know-how für eigene und/oder fremde Rechnung erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten gewähren. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] .
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder sofern Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch schriftliche Mitteilung an die Aktionäre. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis.]. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 22.06.2022 wurden die Statuten der Gesellschaft an die gesetzliche Umwandlung der Inhaberaktien auf Namensaktien per 1. Mai 2021 angepasst. [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.