Adresse
c/o Emmanuelle Charrière
Chemin des Charmilles 18
1630 Bulle
Renseignements sur ELJO SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de ELJO SA
- ELJO SA est active dans le secteur «Achat & vente de biens immobiliers propres» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Bulle.
- L’entreprise a été fondée en 07.06.1989 et a 3 personnes à la direction.
- Le 29.10.2019, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI ELJO SA.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Emmanuelle Berthe Charrière,
Jonathan Samuel Charrière,
Lucie Marie Charrière
les plus récents personnes habilitée à signer
Emmanuelle Berthe Charrière,
Jonathan Samuel Charrière,
Lucie Marie Charrière
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.06.1989
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bulle
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.0.430.938-1
IDE/TVA
CHE-107.768.114
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La détention de tous biens immobiliers de même que la détention, la prise et l'administration de participation à toutes entreprises commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières. La société peut participer à d'autres entreprises, acquérir ou fonder des entreprises visant un but identique ou analogue, faire toutes opérations financières ou commerciales, mobilières ou immobilières en relation directe ou indirecte avec son but. La société se réserve le droit d'entreprendre des intercessions en faveur de tiers ou d'administrateurs. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger.
Organe de révision
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduconsult Bulle SA | Bulle | 03.05.2017 | 28.10.2019 | |
Fiduconsult S.A. | Bulle | 23.11.2005 | 02.05.2017 | |
Fiduciaire Maurice Gremaud + Fils SA | Bulle | <2004 | 22.11.2005 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- OCSA o charrière architectes SA
- Atelier d'architectes diplômés O. Charrière SA
- Atelier d'architectes diplômes Charrière O. SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour ELJO SA
Numéro de publication: HR02-1004747197, Registre du commerce Fribourg, (217)
OCSA o charrière architectes SA, à Bulle, CHE-107.768.114 (FOSC du 02.09.2019, p. 0/1004707008).
Nouvelle adresse:
Chemin des Charmilles 18, c/o Emmanuelle Charrière, 1630 Bulle.
Nouvelle raison sociale:
ELJO SA.
Nouveau but:
La détention de tous biens immobiliers de même que la détention, la prise et l'administration de participation à toutes entreprises commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières. La société peut participer à d'autres entreprises, acquérir ou fonder des entreprises visant un but identique ou analogue, faire toutes opérations financières ou commerciales, mobilières ou immobilières en relation directe ou indirecte avec son but. La société se réserve le droit d'entreprendre des intercessions en faveur de tiers ou d'administrateurs. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger. Statuts modifiés le 07.10.2019.
Personne inscrite modifiée:
Charrière Emmanuelle Berthe, administratrice, signature individuelle, maintenant administratrice, présidente, signature individuelle.
Nouvelles personnes inscrites:
Charrière Jonathan Samuel, de Val-de-Charmey, à Bulle, administrateur, signature collective à deux;
Charrière Lucie Marie, de Val-de-Charmey, à Bulle, administratrice, signature collective à deux. Fiduconsult Bulle SA (CHE-105.862.452) n'est plus organe de révision. Selon déclaration du 07.10.2019, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.