Siège principal
Autre filiales (2)
Renseignements sur Elinag Elektroinstallationen Kommunikationsanlagen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Elinag Elektroinstallationen Kommunikationsanlagen
- Elinag Elektroinstallationen Kommunikationsanlagen est active dans le secteur «Autres travaux de construction» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Baden.
- Elinag Elektroinstallationen Kommunikationsanlagen a une personne à la direction.
- Le 13.12.2011, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise Elinag Elektroinstallationen Kommunikationsanlagen est inscrite sous l’IDI CHE-293.465.669.
- Il y a 11 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: Bayford AG, Einklang Mensch Hund Jasmin Balmer, Frei Heizung + Sanitär GmbH.
Direction (1)
Pour l'organe suprême de la société, regardez le siège principal
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.12.1998
Forme juridique
Filiale avec siège principal en Suisse
Siège social de l'entreprise
Baden
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.9.020.096-5
IDE/TVA
CHE-293.465.669
CHE-105.860.306 TVA
Secteur
Autres travaux de construction
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Elektr. Star,- u. Schwachstrominstallationen usw
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Elinag Elektroinstallationen Kommunikationsanlagen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6456030, Registre du commerce Argovie, (400)
Elinag Elektroinstallationen Kommunikationsanlagen, in Baden, CH-400.9.020.096-5, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 250 vom 24.12.1998, S. 8814).
mit Hauptsitz in:
Wettingen.
Domizil neu:
Neuenhoferstrasse 101, 5400 Baden.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CHE-105.860.306[CH-400.3.001.588-4].
Registrierung Hauptsitz neu:
[Gestrichenes Eintragsdatum am Hauptsitz aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV] [bisher: Handelsregistereintragung Hauptsitz: 25.02.1975].
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuhn, Robert, von Bünzen, in Wettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kuhn, Monika, von Bünzen, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Argovie, (400)
Elinag Elektroinstallationen Kommunikationsanlagen, in Baden, Bruggerstrasse 37, 5400 Baden, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Elinag Elektroinstallationen Kommunikationsanlagen.
Rechtsnatur Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Wettingen.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
25.02.1975 [letzte Publikation am Hauptsitz: SHAB Nr. 245 vom 17.12.1998, S. 8621].
Zweck Hauptsitz:
Ausführung von elektrischen Stark- und Schwachstrominstallationen, Beteiligung an, Erwerb und Errichtung von gleichartigen oder verwandten Unternehmungen.
Eingetragene Personen:
Kuhn, Robert, von Bünzen, in Wettingen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kuhn, Monika, von Bünzen, in Wettingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Angst, Beat, von Lengnau AG, in Neuenhof, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.