Renseignements sur EliDal SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de EliDal SA
- EliDal SA avec son siège à Delley est actif. EliDal SA est active dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 15.02.2018.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 15.10.2020, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise EliDal SA est le suivant : CHE-449.439.586.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.02.2018
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Delley-Portalban
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.3.566.216-3
IDE/TVA
CHE-449.439.586
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Effectuer toutes opérations, en Suisse ou à l'étranger, en relation avec l'activité immobilière et mobilière dans le sens le plus large, notamment l'achat, la vente, le courtage, la construction, la promotion, la location, l'administration, la gestion, le financement et l'expertise de biens immobiliers et mobiliers. Elle peut effectuer toutes opérations en rapport avec cette activité ainsi que toutes opérations de nature à favoriser le but et l'intérêt de la société. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant des buts analogues, fusionner avec de telles entreprises et conclure tous contrats propres à développer ou à atteindre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour EliDal SA
Numéro de publication: HR02-1005000619, Registre du commerce Fribourg, (217)
EliDal SA, à Delley-Portalban, CHE-449.439.586 (FOSC du 20.02.2018, p. 0/4066195).
Personnes radiées:
Sansonnens Christophe, administrateur, signature collective à trois;
Schuwey Nicolas, administrateur, signature collective à trois.
Personne inscrite modifiée:
Bajrami Mentor, administrateur, président, signature collective à trois, désormais administrateur, signature individuelle.
Numéro de publication: 4066195, Registre du commerce Fribourg, (217)
EliDal SA, à Delley-Portalban, route de St-Aubin 26, 1567 Delley-Portalban, CHE-449.439.586. Nouvelle société anonyme. Statuts du 08.02.2018.
But:
effectuer toutes opérations, en Suisse ou à l'étranger, en relation avec l'activité immobilière et mobilière dans le sens le plus large, notamment l'achat, la vente, le courtage, la construction, la promotion, la location, l'administration, la gestion, le financement et l'expertise de biens immobiliers et mobiliers. Elle peut effectuer toutes opérations en rapport avec cette activité ainsi que toutes opérations de nature à favoriser le but et l'intérêt de la société. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant des buts analogues, fusionner avec de telles entreprises et conclure tous contrats propres à développer ou à atteindre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives. Restriction de transmissibilité des actions selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
par écrit ou par courriel.
Personnes inscrites:
Bajrami Mentor, de et à Belmont-Broye, administrateur, président, signature collective à trois;
Sansonnens Christophe, de Delley-Portalban, à Saint-Aubin FR, admministrateur, signature collective à trois;
Schuwey Nicolas, de Jaun, à Delley-Portalban, administrateur, signature collective à trois. Selon déclaration du 08.02.2018, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.