Renseignements sur elevo SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de elevo SA
- elevo SA est actuellement actif et est dans le secteur Bureaux d'architecture et d'ingénierie. Le siège social se trouve à Romont FR.
- L’entreprise a été fondée le 07.06.2016.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 21.11.2022. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- elevo SA est inscrite dans le canton FR sous l’IDI CHE-435.924.935.
- alisys SA, JNJ automation SA, JNJ group SA sont inscrites à la même adresse.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.06.2016
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Romont (FR)
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.3.561.122-2
IDE/TVA
CHE-435.924.935
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Conseil, étude, développement, conception, réalisation, commercialisation et entretien de plateformes mobiles dans un environnement sec ou aquatique ainsi que de piscines, notamment sous la marque 'elevo'; toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son but (cf. statuts pour but complet).
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour elevo SA
Numéro de publication: HR02-1005608820, Registre du commerce Fribourg, (217)
elevo SA, à Romont FR, CHE-435.924.935 (FOSC du 20.12.2021, p. 0/1005361474).
Personne radiée:
Jaquier Sébastien André, administrateur, signature individuelle.
Numéro de publication: HR02-1005361474, Registre du commerce Fribourg, (217)
elevo SA, à Romont FR, CHE-435.924.935 (FOSC du 10.06.2016, p. 0/2882663).
Personnes inscrites modifiées:
Jaquier Joël Joseph, administrateur, signature collective à deux, désormais administrateur, président, signature collective à deux;
Jaquier Sébastien André, administrateur, président, signature collective à deux, désormais administrateur, signature collective à deux.
Numéro de publication: 2882663, Registre du commerce Fribourg, (217)
elevo SA, à Romont FR, Impasse de la Maladaire 5, 1680 Romont FR, CHE-435.924.935. Nouvelle société anonyme. Statuts du 06.06.2016.
But:
conseil, étude, développement, conception, réalisation, commercialisation et entretien de plateformes mobiles dans un environnement sec ou aquatique ainsi que de piscines, notamment sous la marque 'elevo';
toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son but (cf. statuts pour but complet). Selon déclaration du 06.06.2016, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Séparation:
La société est issue de la scission de la société JNJ automation SA (CHE-107.544.230), à Romont FR, nouvelle raison sociale JNJ immo SA (CHE-107.544.230). Selon projet de scission du 30.03.2016, la société reprend des actifs de CHF 791'852.25 et des passifs envers les tiers de CHF 608'688, soit un actif net de CHF 183'164.25, contre attribution aux actionnaires de la société transférante de 100 actions de CHF 1'000, nominatives et liées selon les statuts.
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives. Restriction de transmissibilité des actions selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
lettre recommandée, fax ou courriel.
Administration:
Jaquier Sébastien André, de Siviriez, à Romont FR, administrateur président, Jaquier Joël Joseph, de et à Siviriez, administrateur, Nicolet Jérôme, de et à La Folliaz, administrateur, tous trois avec signature collective à deux.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.