Filiales (2)
Renseignements sur Elektro Pizol AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Elektro Pizol AG
- Elektro Pizol AG est actuellement actif et est dans le secteur Autres travaux de construction. Le siège social se trouve à Sargans.
- La direction se compose de 3 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 22.05.2023.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce SG est le suivant: CHE-107.930.828.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.10.1979
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Sargans
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.018.785-8
IDE/TVA
CHE-107.930.828
CHE-160.133.556 TVA
Secteur
Autres travaux de construction
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Projektierung, Übernahme und Ausführung von Anlagen auf dem Gebiete der Elektrotechnik wie der Bau von Telefon-, Schwachstrom- und EDV-Anlagen, Freileitungs- und Schalttafelbau, Anlagen der Haustechnik sowie Verkauf elektrischer Artikel und Apparate. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Unternehmen gründen oder erwerben, auf eigene Rechnung oder treuhänderisch Finanzgeschäfte aller Art eingehen, Grundstücke erwerben, belasten, oder veräussern, Verpflichtungen Dritter garantieren oder zugunsten Dritter Bürgschaften eingehen sowie Transaktionen im Interesse der Konzerngesellschaft tätigen, insbesondere am Cash-Pooling teilnehmen und damit zur direkten oder indirekten Sicherstellung der Finanzierung des Konzerns beitragen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Prefera Audit AG | Sargans | 16.05.2022 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Eurevio AG | St. Gallen | 29.05.2009 | 15.05.2022 | |
Euro Treuhand & Beratung (ETB) AG | St. Gallen | <2004 | 28.05.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Elektro Pizol AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005750765, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Elektro Pizol AG, in Sargans, CHE-107.930.828, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2022, Publ. 1005474425).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Syfrig, Marco, von Horw, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stoffel, Norbert, von Quarten, in Sargans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhm, Zeno, von Risch, in Rotkreuz (Risch), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005474425, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Elektro Pizol AG, in Sargans, CHE-107.930.828, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2022, Publ. 1005374488).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peter, Ernst, von Sargans, in Sargans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eurevio AG (CHE-113.991.643), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhm, Zeno, von Risch, in Rotkreuz (Risch), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walser, Armin, von Sennwald, in Igis (Landquart), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Prefera Audit AG (CHE-110.139.812), in Sargans, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005374488, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Elektro Pizol AG, in Sargans, CHE-107.930.828, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 10.12.2021, Publ. 1005354626).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoffel, Norbert, von Quarten, in Sargans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Walser, Armin, von Sennwald, in Igis (Landquart), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Zweigniederlassung neu:
Wangs (Vilters-Wangs) (CHE-358.042.431) [bisher: Wangs (Vilters-Wangs) (CH-320.9.071.239-0)].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.