Renseignements sur Elektrizitätsgenossenschaft Aristau
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Elektrizitätsgenossenschaft Aristau
- Elektrizitätsgenossenschaft Aristau est une Société coopérative basée à Aristau. Elektrizitätsgenossenschaft Aristau appartient au secteur «Production et approvisionnement en électricité» et est actuellement actif.
- L’organisation a été fondée le 01.01.1912.
- L’organisation a modifié son entrée en dernier lieu le 14.08.2023. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce AG est le suivant: CHE-100.236.247.
Direction (5)
les plus récents membres de l'administration
Ivan Zandonella-Maiucco,
Walter Staubli,
Robert Strebel,
Roman Morach
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.01.1912
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Aristau
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.5.001.900-2
IDE/TVA
CHE-100.236.247
Secteur
Production et approvisionnement en électricité
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Versorgung der Gemeinde Aristau mit elektrischer Energie.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
RWC Revisionen GmbH | Merenschwand | 03.12.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Elektrizitätsgenossenschaft Aristau
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005815939, Registre du commerce Argovie, (400)
Elektrizitätsgenossenschaft Aristau, in Aristau, CHE-100.236.247, Genossenschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2023, Publ. 1005663563).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier-Hausherr, Ernst, von Aristau, in Aristau, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, Kassier, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zandonella-Maiucco, Ivan, von Weiningen (ZH), in Aristau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wey, Markus, von Villmergen, in Bremgarten (AG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005663563, Registre du commerce Argovie, (400)
Elektrizitätsgenossenschaft Aristau, in Aristau, CHE-100.236.247, Genossenschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2017, Publ. 3833491).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärer, Markus, von Muri AG, in Aristau, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strebel, Robert, von Aristau, in Aristau, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Staubli, Walter, von Aristau, in Aristau, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Morach, Roman, von Risch, in Aristau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 3833491, Registre du commerce Argovie, (400)
Elektrizitätsgenossenschaft Aristau, in Aristau, CHE-100.236.247, Genossenschaft (SHAB Nr. 112 vom 10.06.2011, Publ. 6200646).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Heinrich, von Arni (AG) und Islisberg, in Aristau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Küng, Othmar, von Aristau, in Aristau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier-Hausherr, Ernst, von Aristau, in Aristau, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, Kassier, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Aktuar und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Staubli, Walter, von Aristau, in Aristau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.