Renseignements sur Electro-Mica AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Electro-Mica AG
- Electro-Mica AG est une Société anonyme basée à Mollis. Electro-Mica AG appartient au secteur «Fabrication d’autres appareils électriques» et est actuellement actif.
- Electro-Mica AG a été fondée le 29.03.2001.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 26.08.2024. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’entreprise Electro-Mica AG est inscrite sous l’IDI CHE-102.162.387.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Anna Regula Hamann-Hösli,
lic. oec. publ. Martin Hamann-Hösli,
Dora Hamann
les plus récents personnes habilitée à signer
Anna Regula Hamann-Hösli,
lic. oec. publ. Martin Hamann-Hösli,
Dora Hamann
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.03.2001
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Glarus Nord
Registre du commerce
GL
Numéro au registre du commerce
CH-160.3.003.919-1
IDE/TVA
CHE-102.162.387
Secteur
Fabrication d’autres appareils électriques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Entwicklung sowie Fabrikation von und Handel mit elektrischen Apparaten und anderen technischen Artikeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Finanzierungen vornehmen sowie Darlehen gewähren, insbesondere auch an ihre Aktionäre. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt dienen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
UMBERG TREUHAND AG | Glarus | 13.10.2020 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Rolf Bermann, Unternehmensberatung | Freienbach | <2004 | 08.11.2006 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- EM Mollis AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Electro-Mica AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006113890, Registre du commerce Glaris
Electro-Mica AG, in Glarus Nord, CHE-102.162.387, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2020, Publ. 1004998601).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hamann, Christian, von Zürich, in Ennenda (Glarus), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hamann-Hösli, lic.oec.publ. Martin, von Zürich, in Mollis (Glarus Nord), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ennenda (Glarus)];
Hamann-Hösli, Anna Regula, von Zürich, in Mollis (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004998601, Registre du commerce Glaris
Electro-Mica AG, in Glarus Nord, CHE-102.162.387, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 08.06.2011, S.0, Publ. 6196582).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herrmann, Margrit, von Rohrbach, in Herznach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
UMBERG TREUHAND AG (CHE-106.897.051), in Glarus, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 6196582, Registre du commerce Glaris, (160)
Electro-Mica AG, in Mollis, CH-160.3.003.919-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2006, S. 6, Publ. 3628080).
Sitz neu:
Glarus Nord. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Bilten, Niederurnen, Oberurnen, Näfels, Mollis, Filzbach, Obstalden und Mühlehorn zur Einheitsgemeinde Glarus Nord, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Nord von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hamann-Hösli, lic.oec.publ. Martin, von Zürich, in Ennenda (Glarus), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ennenda];
Hamann, Christian, von Zürich, in Ennenda (Glarus), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ennenda].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.