Renseignements sur Elcom AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Elcom AG
- Elcom AG avec son siège à Konolfingen est actif. Elcom AG est active dans le domaine «Autres travaux de construction».
- La direction de l’entreprise Elcom AG est composée de 2 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 26.02.2024. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce BE est le suivant: CHE-107.207.293.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.09.1991
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Konolfingen
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-035.3.008.271-7
IDE/TVA
CHE-107.207.293
Secteur
Autres travaux de construction
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb eines Informationstechnologie-, Telekommunikations- und Elektroinstallationsunternehmens; sie kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Grundeigentum erwerben.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Hagmann Treuhand AG | Bern | <2004 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Elektro Lehmann ELCOM AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Elcom AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005970200, Registre du commerce Berne, (36)
Elcom AG, in Konolfingen, CHE-107.207.293, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2023, Publ. 1005765937).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Frank, von Langnau im Emmental, in Oberdiessbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Lehmann, Uwe, von Langnau im Emmental, in Münsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005765937, Registre du commerce Berne, (36)
Elcom AG, in Konolfingen, CHE-107.207.293, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2018, Publ. 4350939).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann, Rudolf, von Langnau im Emmental, in Konolfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Uwe, von Langnau im Emmental, in Münsingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Konolfingen];
Lehmann, Frank, von Langnau im Emmental, in Oberdiessbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4350939, Registre du commerce Berne, (36)
Elcom AG, in Konolfingen, CHE-107.207.293, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2016, Publ. 3127757).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Uwe, von Langnau im Emmental, in Konolfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Lehmann, Rudolf, von Langnau im Emmental, in Konolfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.