Renseignements sur Elbau Küchen AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Elbau Küchen AG
- Elbau Küchen AG a son siège social à Bühler et est actif. Elle opère dans le domaine «Fabrication de meubles».
- L’entreprise a été fondée en 23.03.1995 et a 7 personnes à la direction.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 04.09.2023. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Elbau Küchen AG est le suivant : CHE-108.256.035.
- Actuellement, 2 marques ou demandes de marques sont enregistrées dans la base de données IPI.
Direction (7)
les plus récents membres du conseil d'administration
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Sandro Huber,
Maria Lara Paiano,
Jürg Schläpfer,
Stefan Hutter,
Engelbert Weis-Stocker
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.03.1995
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bühler
Registre du commerce
AR
Numéro au registre du commerce
CH-300.3.012.867-6
IDE/TVA
CHE-108.256.035
Secteur
Fabrication de meubles
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Fabrikation, Herstellung und Vertrieb von Küchen- und Inneneinrichtungen und damit zusammenhängender Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen beteiligen sowie Immobilien erwerben, belasten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | St. Gallen | 30.01.2001 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
19.01.2022 | actif | 10632/2021 | |
19.07.2021 | actif | 15863/2020 |
Dernières notifications FOSC pour Elbau Küchen AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005830027, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Elbau Küchen AG, in Bühler, CHE-108.256.035, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2018, Publ. 1004509848).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Sandro, von Mülligen, in Zuzwil (SG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelprokura;
Paiano, Maria Lara, von St. Gallen, in St. Gallen, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: HR02-1004509848, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Elbau Küchen AG, in Bühler, CHE-108.256.035, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2018, Publ. 4181925).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Carmen, von Stein (AR), in Amriswil, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: 4181925, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Elbau Küchen AG, in Bühler, CHE-108.256.035, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2016, Publ. 2880175).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schläpfer, Jürg, von Herisau, in Stettfurt, mit Einzelprokura.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.