Renseignements sur Eisenbahner Baugenossenschaft Wil
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Eisenbahner Baugenossenschaft Wil
- Eisenbahner Baugenossenschaft Wil a son siège social à Wil SG et est actif. Elle est une Société coopérative et est active dans le secteur «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- La direction de l’organisation Eisenbahner Baugenossenschaft Wil est composée de 6 personnes.
- L’organisation a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 05.07.2018, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’organisation Eisenbahner Baugenossenschaft Wil est le suivant : CHE-101.893.270.
Direction (6)
les plus récents membres de l'administration
Martin Müller,
Samuel Schmid,
Fabian Fisch,
Andrea Widmer,
Hanspeter Fässler
les plus récents personnes habilitée à signer
Martin Müller,
Samuel Schmid,
Andrea Widmer,
Peter Weisskopf
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
05.02.1970
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Wil (SG)
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.5.011.134-4
IDE/TVA
CHE-101.893.270
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Ihren Mitgliedern in gemeinsamer Selbsthilfe und Mitverantwortung gesunden und preisgünstigen Wohnraum zu verschaffen und zu erhalten, der den Wohnbedürfnissen entspricht und diesen dauernd der Spekulation zu entziehen. Die Genossenschaft ist bestrebt, Wohnraum insbesondere für Mitarbeiter/innen der SBB, der Post, der Swisscom und der allg. Bundesverwaltung anzubieten, insbesondere auch für Familien, Behinderte und Betagte; fördert das Zusammenleben im Sinne gesamtgesellschaftlicher Verantwortung und gegenseitiger Solidarität. Die Genossenschaft kann sich an Unternehmen und Organisationen mit gleichen oder ähnlichen Zielsetzungen beteiligen und die Mitgliedschaft einer Dachorganisation gemeinnütziger Baugenossenschaften erwerben.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
consis Wirtschaftsprüfung AG | Wil (SG) | 23.05.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Eisenbahner-Baugenossenschaft Wil
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Eisenbahner Baugenossenschaft Wil
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4339271, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Eisenbahner Baugenossenschaft Wil, in Wil SG, CHE-101.893.270, Genossenschaft (SHAB Nr. 172 vom 07.09.2015, Publ. 2359773).
Domizil neu:
Othmarstrasse 39, 9500 Wil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sommavilla, Monika, von Bürglen UR, in Wil SG, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lehmann, Thomas, von Vechigen, in Wil SG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, René, von Buchholterberg, in Wil SG, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Samuel, von Affeltrangen, in Wil SG, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Martin, von Steinach, in Wil SG, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Andrea, von Oberrohrdorf, in Wil SG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fisch, Fabian, von Uzwil, in Wil SG, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 2359773, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Eisenbahner Baugenossenschaft Wil, in Wil SG, CHE-101.893.270, Genossenschaft (SHAB Nr. 100 vom 28.05.2013, Publ. 7204584).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gubler-Ziegelmüller, Karin Esther, von Graben, in Wil SG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Samuel, von Affeltrangen, in Wil SG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 7204584, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Eisenbahner Baugenossenschaft Wil, in Wil SG, CH-320.5.011.134-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2013, Publ. 7168238).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weisskopf, Peter, von Zürich, in Rossrüti (Wil (SG)), Kassier (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rossrüti (Bronschhofen)]. [Behördlich Umbenennung].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.