Renseignements sur EHS Switzerland AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de EHS Switzerland AG
- EHS Switzerland AG avec son siège à Hitzkirch est une Société anonyme du domaine «Commerce avec machines». EHS Switzerland AG est actif.
- La direction se compose de 4 personnes.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 23.09.2024, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI EHS Switzerland AG.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Raphaël Kurt Pilloud,
Philipp Anton Walden,
Ronald Grolimund
les plus récents personnes habilitée à signer
Raphaël Kurt Pilloud,
Philipp Anton Walden,
Mark Braun,
Ronald Grolimund
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.12.1989
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Hitzkirch
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.013.267-8
IDE/TVA
CHE-106.531.590
Secteur
Commerce avec machines
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Beratung zu und Verkauf von elektrotechnischen Komponenten und von Geräten der Steuer-, Mess- und Regelungstechnik sowie von mechanischen Baugruppen; Vertrieb von Lösungen und Optimierungen für die industrielle Automation und Gebäudetechnik sowie Anbieten von Service- und Unterhaltsleistungen in diesen Bereichen; Übernahme oder Errichtung von Vertretungen; Erwerb, Verwertung oder Veräusserung von Lizenzen und Patenten; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum; Vornahme von Finanzierungen; Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
OPES AG | Luzern | 12.05.2021 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Bucher Treuhand AG | Kriens | <2004 | 11.05.2021 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Staveb AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour EHS Switzerland AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006135343, Registre du commerce Lucerne, (100)
EHS Switzerland AG, in Hitzkirch, CHE-106.531.590, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2021, Publ. 1005178659).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friederich, Rudolf O., von Seengen, in Erlinsbach (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grolimund, Ronald, von Matzendorf, in Hitzkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hofstetten-Flüh, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005178659, Registre du commerce Lucerne, (100)
EHS Switzerland AG, in Hitzkirch, CHE-106.531.590, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2019, Publ. 1004731361).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher Treuhand AG (CHE-107.243.981), in Kriens, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pilloud, Raphaël, von Ligerz, in Grenchen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friederich, Rudolf O., von Seengen, in Erlinsbach (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walden, Philipp A., von Naters, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Walden, Philipp, in Horw, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Braun, Mark, deutscher Staatsangehöriger, in Hitzkirch, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
OPES AG (CHE-102.372.223), in Luzern, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004731361, Registre du commerce Lucerne, (100)
EHS Switzerland AG, in Hitzkirch, CHE-106.531.590, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2018, Publ. 1004462011).
Weitere Adressen:
[gestrichen: 4052 Basel;
Rue de la Dixence 57, Redingstrasse 43, 1950 Sion].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.