Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur e+h Services AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.09.1973
Radiation du registre du commerce
24.12.2013
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Däniken
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-249.3.000.863-0
IDE/TVA
CHE-108.076.438
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Warenbeschaffung, Logistik und Marketing. Kann sich an Unternehmen beteiligen, sämtliche Geschäfte tätigen, die mit ihrem Zweck in einem direkten oder indirekten Zusammenhang stehen sowie Grundstücke erwerben, verwalten, vermitteln, belasten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Bern | <2004 | 23.12.2013 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- E + H Einkauf und Lager AG
- EH Einkauf und Lager AG
Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
25.09.2000 | radiée | 01559/2000 | |
19.07.2000 | radiée | 01638/1999 |
Dernières notifications FOSC pour e+h Services AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1257767, Registre du commerce Soleure, (241)
e+h Services AG, in Däniken, CHE-108.076.438, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2013, Publ. 1069743). Die Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die 'E + H Silenos AG', neu firmierend mit 'e + h Services AG', in Däniken (CHE-104.394.253), über. Die Gesellschaft wird im Handelsregister gelöscht.
Numéro de publication: 1069743, Registre du commerce Soleure, (241)
e+h Services AG, in Däniken, CH-249.3.000.863-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2012, Publ. 6689234).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Busch, Roger, von Rickenbach LU, in Bassersdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feuz, Max, von Lauterbrunnen, in Däniken, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6689234, Registre du commerce Soleure, (241)
e+h Services AG, in Däniken, CH-249.3.000.863-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2011, S. 0, Publ. 6477678).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peterhans, Hans, von Fislisbach, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feuz, Max, von Lauterbrunnen, in Däniken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Haghani, Dr. Sascha, deutscher Staatsangehöriger, in Kassel (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Steiner, Dr. Rudolf, von Olten und Zell LU, in Lostorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Busch, Roger, von Rickenbach LU, in Bassersdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Spirgi, Walter, von Unterkulm, in Weisslingen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schenkel-Jau, Nelly, von Heimiswil und Seeberg, in Niedergösgen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Niederbipp].