Renseignements sur Egger Ingenieure AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Egger Ingenieure AG
- Egger Ingenieure AG a son siège social à Gstaad et est actif. Elle opère dans le domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie».
- L’entreprise a été fondée le 25.02.1991.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 22.06.2023.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce BE avec l’IDI CHE-108.006.366.
- À la même adresse il existe 4 autres entreprises actives. Cela comprend: E Beteiligungen AG, E Projekte AG, EG Holding AG.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Barbara Egger,
David Rotzetter,
Mirjam Ciarulli,
Walter Franz Egger,
Armin Baumann
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.02.1991
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Saanen
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-092.3.001.584-3
IDE/TVA
CHE-108.006.366
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Ausführung von Ingenieur- und Planungsarbeiten aller Art im Hoch- und Tiefbau. Kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
TBC Revisions GmbH | Muri bei Bern | 09.10.2014 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Henchoz Treuhand AG | Saanen | <2004 | 08.10.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- W. Egger Ing. AG
- Egger W. Ing. AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Egger Ingenieure AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005775001, Registre du commerce Berne, (36)
Egger Ingenieure AG, in Saanen, CHE-108.006.366, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2022, Publ. 1005567707).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger, Marc Alain, von Pfäfers, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Barbara, von Pfäfers, in Gstaad (Saanen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Egger-Schlegel, Barbara, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005567707, Registre du commerce Berne, (36)
Egger Ingenieure AG, in Saanen, CHE-108.006.366, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2019, Publ. 1004537997).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Marc Alain, von Pfäfers, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gstaad (Saanen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Rotzetter, David, von Tentlingen, in St. Antoni (Tafers), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004537997, Registre du commerce Berne, (36)
Egger Ingenieure AG, in Saanen, CHE-108.006.366, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2014, Publ. 1759489).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Walter Franz, von Pfäfers, in Gstaad (Saanen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Egger, Marc Alain, von Pfäfers, in Gstaad (Saanen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.