Renseignements sur EDERSO AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de EDERSO AG
- EDERSO AG a son siège social à Meggen, est actif et est active dans le domaine «Exploiter des etablissement de restauration».
- L’entreprise a été fondée en 15.06.2007 et a 2 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 07.05.2015. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise EDERSO AG est inscrite sous l’IDI CHE-113.688.742.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.06.2007
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Meggen
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.787.775-1
IDE/TVA
CHE-113.688.742
Secteur
Exploiter des etablissement de restauration
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb von Restaurants und Hotels, insbesondere des Hotels und Restaurants Schönau, Meggen; Erwerb, Verwaltung, Vermittlung und Veräusserung von Immobilien aller Art; Beteiligungen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PT Portmann Treuhand | Schüpfheim | 21.06.2007 | 07.09.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour EDERSO AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2139331, Registre du commerce Lucerne, (100)
EDERSO AG, in Meggen, CHE-113.688.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 08.09.2009, S. 9, Publ. 5236252).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger, Hanspeter, von Meggen und Oberegg, in Meggen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Eder, Andreas, von Oberegg, in Wien (AT), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5236252, Registre du commerce Lucerne, (100)
EDERSO AG, in Meggen, CH-100.3.787.775-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2007, S. 8, Publ. 3986402). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 28.08.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PT Portmann Treuhand, in Schüpfheim, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3986402, Registre du commerce Lucerne, (100)
EDERSO AG, in Meggen, CH-100.3.787.775-1, Kreuzbuchstrasse 130, 6045 Meggen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.06.2007.
Zweck:
Betrieb von Restaurants und Hotels, insbesondere des Hotels und Restaurants Schönau, Meggen;
Erwerb, Verwaltung, Vermittlung und Veräusserung von Immobilien aller Art;
Beteiligungen.
Aktienkapital:
CHF 200'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.--.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 14.06.2007 und Bilanz per 31.12.2006 übernimmt die Gesellschaft von Hanspeter Sonderegger, von Meggen und Oberegg, in Meggen, seine Einzelfirma H.P. Sonderegger, in Meggen (CH-100.1.002.886-4), mit sämtlichen Aktiven sowie das Grundstück Nr. 150, GB Meggen, deren Wert zusammen CHF 604'954.79 beträgt und dem gesamten Fremdkapital von CHF 124'793.20 zum Gesamtpreise von CHF 480'161.59, wofür 200 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 280'161.59 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch gewöhnlichen Brief.
Vinkulierung:
Die Namenaktien sind nach Massgabe der Statuten vinkuliert.
Eingetragene Personen:
Sonderegger, Hanspeter, von Meggen und Oberegg, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
PT Portmann Treuhand, in Schüpfheim, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.