Renseignements sur Edelverse GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Edelverse GmbH
- Edelverse GmbH de Kriens est active dans le domaine «Fourniture de services informatiques» et est actif.
- l y a une personne active inscrite dans la direction.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 02.07.2024. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-348.907.733.
- Outre l’entreprise Edelverse GmbH il sont inscrits 4 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: acokom GmbH, ARLC-Hauswartungen GmbH, Bonum Sport KlG.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.02.2022
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Kriens
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.4.813.650-7
IDE/TVA
CHE-348.907.733
Secteur
Fourniture de services informatiques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Softwareentwicklung, Webdesign, Hardware-Konfiguration, Beratung im Bereich EDV sowie den Handel mit und die Herstellung von Software und Hardware aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Edelverse GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006072682, Registre du commerce Lucerne, (100)
Edelverse GmbH, in Kriens, CHE-348.907.733, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2023, Publ. 1005870527).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Allmen, Patrik, von Lauterbrunnen, in Interlaken, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 46 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlattmann, Benjamin, von Basel, in Kriens, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 154 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005870527, Registre du commerce Lucerne, (100)
Edelverse GmbH, in Kriens, CHE-348.907.733, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2023, Publ. 1005687884).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlattmann, Benjamin, von Basel, in Kriens, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 154 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 134 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
von Allmen, Patrik, von Lauterbrunnen, in Interlaken, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 46 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005687884, Registre du commerce Lucerne, (100)
Edelverse GmbH, in Kriens, CHE-348.907.733, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2022, Publ. 1005399811).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rota, David Lee, von Münchenstein, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlattmann, Benjamin, von Basel, in Kriens, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 134 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 68 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.