Renseignements sur Ecole Suisse de Ski & Snowboard Les Diablerets - Moillen, Werro et Associés
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Ecole Suisse de Ski & Snowboard Les Diablerets - Moillen, Werro et Associés
- Ecole Suisse de Ski & Snowboard Les Diablerets - Moillen, Werro et Associés a son siège social à Les Diablerets et est actif. Elle opère dans le domaine «Autre services dans l'éducation».
- Ecole Suisse de Ski & Snowboard Les Diablerets - Moillen, Werro et Associés a 19 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 16.01.2020. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce VD avec l’IDI CHE-329.112.093.
Direction (19)
Organe de gestion
Anatole Schlaubitz,
Claude Schenk,
Fabio Luminati,
Catherine Borghi,
Jean-Marie Schlaubitz
les plus récents personnes habilitée à signer
Anatole Schlaubitz,
Claude Schenk,
Fabio Luminati,
Catherine Borghi,
Jean-Marie Schlaubitz
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.09.2012
Forme juridique
Société en nom collectif
Siège social de l'entreprise
Ormont-Dessus
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.103.831-8
IDE/TVA
CHE-329.112.093
Secteur
Autre services dans l'éducation
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Le développement de l'enseignement du ski et du snowboard ainsi que tout autre sport et la formation des maîtres de ski, snowboard et autres dérivés.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Ecole Suisse de Ski & Snowboard Les Diablerets - Moillen, Werro et Associés
Numéro de publication: HR02-1004806979, Registre du commerce Vaud, (550)
Ecole Suisse de Ski & Snowboard Les Diablerets - Moillen, Werro et Associés, à Ormont-Dessus, CHE-329.112.093, société en nom collectif (FOSC du 08.05.2017, p. 0/3508117).
Nouvelle adresse:
Chemin du Collège 2, 1865 Les Diablerets.
Numéro de publication: 3508117, Registre du commerce Vaud, (550)
Ecole Suisse de Ski & Snowboard Les Diablerets - Moillen, Werro et Associés, à Ormont-Dessus, CHE-329.112.093, Société en nom collectif (FOSC du 03.02.2017, p. 0/3326437). Gave Samuel n'est plus associé;
sa signature est radiée.
Numéro de publication: 3326437, Registre du commerce Vaud, (550)
Ecole Suisse de Ski & Snowboard Les Diablerets - Moillen, Werro et Associés, à Ormont-Dessus, CHE-329.112.093, société en nom collectif (FOSC du 22.12.2016, p. 0/3241511).
Nouvel associé avec signature collective à deux:
Schlaubitz Anatole, de Meikirch, à Ormont-Dessus.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.