Renseignements sur Eco Power AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Eco Power AG
- Eco Power AG est une Société anonyme basée à Grosshöchstetten. Eco Power AG appartient au secteur «Autres aménagements (y c. aménagement intérieur)» et est actuellement actif.
- Il y a 2 personnes actives inscrites dans la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 06.06.2018.
- Eco Power AG est inscrite dans le canton BE sous l’IDI CHE-103.273.227.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
05.02.1979
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Grosshöchstetten
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-035.3.008.260-6
IDE/TVA
CHE-103.273.227
Secteur
Autres aménagements (y c. aménagement intérieur)
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Errichtung von Schwimmbad-, Sauna-, Solarien- und Fitnessanlagen, den Handel, die Vermietung und den Unterhalt von solchen Anlagen und Zubehörteilen, Installationsarbeiten aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Zweckes der Gesellschaft zu fördern. Im Übrigen kann sie Liegenschaften kaufen, verkaufen, mieten und vermieten und sich an anderen Gesellschaften beteiligen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Meichtry Treuhand AG | Biel/Bienne | 06.08.2010 | 05.06.2018 | |
Ingold Treuhand AG | Biel/Bienne | <2004 | 05.08.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Eco Power AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4271567, Registre du commerce Berne, (36)
Eco Power AG, in Grosshöchstetten, CHE-103.273.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2016, Publ. 2740133).
Statutenänderung:
25.05.2018.
Zweck neu:
Errichtung von Schwimmbad-, Sauna-, Solarien- und Fitnessanlagen, den Handel, die Vermietung und den Unterhalt von solchen Anlagen und Zubehörteilen, Installationsarbeiten aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Zweckes der Gesellschaft zu fördern. Im Übrigen kann sie Liegenschaften kaufen, verkaufen, mieten und vermieten und sich an anderen Gesellschaften beteiligen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: mit Brief, Fax oder elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 25.05.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meichtry Treuhand AG (CHE-111.713.151), in Biel/Bienne, Revisionsstelle;
Zimmermann, Gerhard, von Englisberg, in Grosshöchstetten, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bracher, Stefan, von Rüegsau, in Grosshöchstetten, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bracher-Bürki, Yvonne, von Rüegsau, in Grosshöchstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2740133, Registre du commerce Berne, (36)
Eco Power AG, in Grosshöchstetten, CHE-103.273.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2015, Publ. 2075389).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann-Schneider, Verene, von Englisberg, in Grosshöchstetten, Mitglied, Sekretärin, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bracher, Stefan, von Rüegsau, in Grosshöchstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2075389, Registre du commerce Berne, (36)
Eco Power AG, in Grosshöchstetten, CHE-103.273.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 06.08.2010, S. 3, Publ. 5761276).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meichtry Treuhand AG (CHE-111.713.151), in Biel/Bienne, Revisionsstelle [bisher: Meichtry Treuhand AG (CH-073.4.015.858-1)].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.