Renseignements sur Eco Energie Etoy Société coopérative à Lully VD
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Eco Energie Etoy Société coopérative à Lully VD
- Eco Energie Etoy Société coopérative à Lully VD a son siège social à Lully VD et est actif. Elle est une Société coopérative et est active dans le secteur «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- La direction de l’organisation Eco Energie Etoy Société coopérative à Lully VD est composée de 5 personnes.
- L’organisation a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 11.03.2024, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce du canton VD sous l’IDI CHE-103.906.570.
Direction (5)
les plus récents membres de l'administration
Guy Haenggeli,
Julien Bovet,
Lolvé Tillmanns Gremaud,
Marc Richard,
Jean-Yves Billaud
les plus récents personnes habilitée à signer
Guy Haenggeli,
Julien Bovet,
Lolvé Tillmanns Gremaud,
Marc Richard,
Jean-Yves Billaud
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
05.04.1960
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Lully (VD)
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.168.585-4
IDE/TVA
CHE-103.906.570
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but la sauvegarde des intérêts économiques de ses membres par le développement d'énergies renouvelables issues de la valorisation de leurs productions ou de leurs infrastructures (pour but complet cf. statuts).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
CoFiRev, bureau fiduciaire sàrl | Bière | 10.02.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Eco Energie Etoy Société coopérative
- Eco Energie Etoy
- Groupe des sélectionneurs d'Etoy et environs
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Eco Energie Etoy Société coopérative à Lully VD
Numéro de publication: HR02-1005982538, Registre du commerce Vaud, (550)
Eco Energie Etoy Société coopérative à Lully VD, à Lully VD, CHE-103.906.570 (FOSC du 02.02.2018, p. 0/4032623). Richard Marc est maintenant à Chigny.
Numéro de publication: 4032623, Registre du commerce Vaud, (550)
Eco Energie Etoy Société coopérative à Lully VD, à Lully VD, CHE-103.906.570 (FOSC du 27.05.2016, p. 0/2856249). Meldem Bertrand n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Hänggeli Guy est nommé président.
Nouvel administrateur avec signature collective à deux:
Bovet Julien, de Forel (Lavaux), à Cuarnens.
Numéro de publication: 2856249, Registre du commerce Vaud, (550)
Eco Energie Etoy Société coopérative à Lully VD, à Lully VD, CHE-103.906.570 (FOSC du 05.04.2016, p. 0/2760475). Gallandat André n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Martin Roland n'est plus gérant;
sa signature est radiée.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.