Renseignements sur Eaton Manufacturing III GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Eaton Manufacturing III GmbH
- Eaton Manufacturing III GmbH a son siège social à Morges, est actif et est active dans le domaine «Exploitation des autres institutions financières».
- Il y a 3 personnes actives inscrites dans la direction.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 12.12.2023. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Eaton Manufacturing III GmbH est le suivant : CHE-113.436.560.
- Il y a 16 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: Eaton (Switzerland) Holding I GmbH, Eaton (Switzerland) Holding II GmbH, Eaton (Switzerland) Holding III GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.02.2007
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Morges
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.049.564-0
IDE/TVA
CHE-113.436.560
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Achat de matières premières; fabrication de tout produit dans le domaine de l'industrie automobile, électrique, aéronautique et des énergies fluides.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young SA | Lancy | 25.11.2010 | 26.09.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Eaton Manufacturing III Ltd Liab. Co
- Eaton Manufacturing III Sàrl
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Eaton Manufacturing III GmbH
Numéro de publication: HR02-1005908161, Registre du commerce Vaud, (550)
Eaton Manufacturing III GmbH, à Morges, CHE-113.436.560 (FOSC du 29.03.2022, p. 0/1005438117). Shah-Deo Natasha Maria n'est plus gérante;
sa signature est radiée.
Nouveau gérant:
Gevers Tom, de Belgique, à Echichens, président, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005438117, Registre du commerce Vaud, (550)
Eaton Manufacturing III GmbH, à Morges, CHE-113.436.560 (FOSC du 31.05.2016, p. 0/2860777). Delsaut Philippe Patrick André n'est plus gérant;
sa signature est radiée. Yule Ian Bryce est maintenant à Denens.
Nouvelle gérante:
Shah-Deo Natasha Maria, du Royaume-Uni, à Morges, présidente, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 2860777, Registre du commerce Vaud, (550)
Eaton Manufacturing III GmbH, à Morges, CHE-113.436.560 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Mc Maken Kurt, King-Daniels Suzanne Marie, Lawaree Bruno R.I.G.I et Marston Susanne ne sont plus gérants;
leur signature est radiée. Signature collective à deux est conférée à Delsaut Philippe Patrick André, de Belgique, à Arzier-Le Muids, et Yule Ian Bryce, du Royaume-Uni, à Epalinges, gérants.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.