Renseignements sur Eaton Manufacturing GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Eaton Manufacturing GmbH
- Eaton Manufacturing GmbH est active dans le secteur «Autres commerces avec des biens divers» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Morges.
- La direction se compose de 3 personnes.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 12.12.2023, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-112.300.047.
- Entreprises avec la même adresse comme Eaton Manufacturing GmbH: Eaton (Switzerland) Holding I GmbH, Eaton (Switzerland) Holding II GmbH, Eaton (Switzerland) Holding III GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.04.2005
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Morges
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.043.613-5
IDE/TVA
CHE-112.300.047
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Achat de matières premières; fabrication de produits se rapportan aux industries automobile, électrique, des énergies fluides et aéronautique.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Eaton Manufacturing Ltd liab Co
- Eaton Manufacturing Sàrl
Dernières notifications FOSC pour Eaton Manufacturing GmbH
Numéro de publication: HR02-1005908160, Registre du commerce Vaud, (550)
Eaton Manufacturing GmbH, à Morges, CHE-112.300.047 (FOSC du 29.03.2022, p. 0/1005438115). Shah-Deo Natasha Maria n'est plus gérante;
sa signature est radiée.
Nouveau gérant:
Gevers Tom, de Belgique, à Echichens, président, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005438115, Registre du commerce Vaud, (550)
Eaton Manufacturing GmbH, à Morges, CHE-112.300.047 (FOSC du 09.08.2019, p. 0/1004693371). Darkes Timothy Nathan, de Wit Jeremy Alexander, et Delsaut Philippe ne sont plus gérants;
leur signature est radiée.
Nouveaux gérants:
Shah-Deo Natasha Maria, de Royaume-Uni, à Morges, présidente, avec signature collective à deux, et Yule Ian Bryce, de Royaume-Uni, à Denens, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1004693371, Registre du commerce Vaud, (550)
Eaton Manufacturing GmbH, à Morges, CHE-112.300.047 (FOSC du 20.06.2019, p. 0/1004656232). Ophèle Olivier n'est plus gérant;
sa signature est radiée. Signature collective à deux est conférée à de Wit Jeremy Alexander, des Pays-Bas, à Mont-sur-Rolle, gérant.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.