Renseignements sur DZA GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de DZA GmbH
- DZA GmbH est actuellement actif et est dans le secteur Bureaux d'architecture et d'ingénierie. Le siège social se trouve à Ebikon.
- La direction se compose de 2 personnes. L'entreprise a été fondée le 19.11.2007.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 11.06.2024. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton LU sous l’IDI CHE-113.934.438.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
19.11.2007
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Ebikon
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.4.788.235-2
IDE/TVA
CHE-113.934.438
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Beratung von Betrieben und Herstellern im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz; Handel mit Waren aller Art; Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Patenten und Lizenzen sowie Liegenschaften; Beteiligungen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour DZA GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006053353, Registre du commerce Lucerne, (100)
DZA GmbH, in Ebikon, CHE-113.934.438, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2023, Publ. 1005797791).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zgraggen, Dieter, von Ebikon und Schattdorf, in Ebikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zgraggen, Renate, von Ebikon, Schattdorf und Reutigen, in Ebikon, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: von Ebikon und Schattdorf, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Zgraggen, Jürg, von Schattdorf und Ebikon, in Spiez, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: von Schattdorf und Ebikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numéro de publication: HR02-1005797791, Registre du commerce Lucerne, (100)
DZA GmbH, in Ebikon, CHE-113.934.438, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2023, Publ. 1005699663).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zgraggen, Reto, von Schattdorf und Ebikon, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005699663, Registre du commerce Lucerne, (100)
DZA GmbH, in Ebikon, CHE-113.934.438, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 16.02.2009, S.13, Publ. 4881964).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zgraggen, Dieter, von Ebikon und Schattdorf, in Ebikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Zgraggen, Jürg, von Schattdorf und Ebikon, in Spiez, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Zgraggen, Reto, von Schattdorf und Ebikon, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.