Renseignements sur DRZ GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de DRZ GmbH
- DRZ GmbH de Ebikon est active dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres» et est actif.
- DRZ GmbH a été fondée le 20.04.2009.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 11.06.2024.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce LU est le suivant: CHE-114.825.757.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.04.2009
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Ebikon
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.4.790.037-0
IDE/TVA
CHE-114.825.757
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Immobiliengeschäfte aller Art, wie Erwerb, Verwaltung, Vermietung und Veräusserung von Grundeigentum sowie Beratung im Sicherheitsbereich und administrative Dienstleistungen; Erwerb von Patenten und Lizenzen; Beteiligungen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour DRZ GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006053352, Registre du commerce Lucerne, (100)
DRZ GmbH, in Ebikon, CHE-114.825.757, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2023, Publ. 1005797789).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zgraggen, Dieter, von Ebikon und Schattdorf, in Ebikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zgraggen, Renate, von Ebikon, Schattdorf und Reutigen, in Ebikon, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Ebikon und Schattdorf, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Zgraggen, Jürg, von Schattdorf und Ebikon, in Spiez, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numéro de publication: HR02-1005797789, Registre du commerce Lucerne, (100)
DRZ GmbH, in Ebikon, CHE-114.825.757, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2023, Publ. 1005699662).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zgraggen, Reto, von Ebikon und Schattdorf, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005699662, Registre du commerce Lucerne, (100)
DRZ GmbH, in Ebikon, CHE-114.825.757, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2009, S.10, Publ. 4987644).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zgraggen, Dieter, von Ebikon und Schattdorf, in Ebikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Zgraggen, Jürg, von Schattdorf und Ebikon, in Spiez, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Zgraggen, Reto, von Schattdorf und Ebikon, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.