Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur DPRM SA
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.01.2006
Radiation du registre du commerce
04.07.2018
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Arch
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-073.3.016.980-0
IDE/TVA
CHE-112.720.917
Secteur
Fabrication d’instruments de mesure et de contrôle
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Ausführung aller Arbeiten im Industriebereich, namentlich im Sektor der Decolletage. Die Gesellschaft kann an ihre Aktionäre oder an Drittpersonen Darlehen gewähren, für durch ihre Aktionäre oder Drittpersonen aufgenommene Anleihen bürgen, diese Anleihen durch Errichtung oder Verpfändung von Hypothekartiteln gewährleisten oder durch Unterzeichnung jeglicher finanzieller Verpflichtung ihre Güter verpfänden, um jede Forderung zu gewähren. Sie kann auch treuhänderisch tätig sein.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO SA | Epalinges | 19.01.2006 | 03.07.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour DPRM SA
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4334629, Registre du commerce Berne, (36)
DPRM SA, in Arch, CHE-112.720.917, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2017, Publ. 3774839). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Dubois & Dépraz S.A., in Le Lieu (CHE-101.782.713), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 3774839, Registre du commerce Berne, (36)
DPRM SA, in Arch, CHE-112.720.917, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2015, Publ. 2285523).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moutarlier, Bruno, französischer Staatsangehöriger, in Le Lieu, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dubois, Pierre, von Val-de-Travers, in Orient (Le Chenit), Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2285523, Registre du commerce Berne, (36)
DPRM SA, in Arch, CHE-112.720.917, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2014, Publ. 1619369).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dubois, Pascal, von Val-de-Travers und Neuchâtel, in Le Lieu, Präsident und stellvertretender Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Môtiers NE, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dubois, Jean-Philippe, von Val-de-Travers und Neuchâtel, in Le Lieu, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Môtiers NE, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moutarlier, Bruno, französischer Staatsangehöriger, in Le Lieu, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien].