Renseignements sur Dot3 GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Dot3 GmbH
- Dot3 GmbH à Luzern est une Société à responsabilité limitée du domaine «Fourniture de services informatiques». Dot3 GmbH est actif.
- La direction se compose de une personne.
- Le 25.02.2022, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDI d'entreprise est CHE-393.421.448.
- Il y a 2 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Los Hermanos INK GmbH, Zana Coiffeur, Rashid.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.12.2013
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Luzern
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.4.797.293-6
IDE/TVA
CHE-393.421.448
Secteur
Fourniture de services informatiques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erbringung von Informatik-Dienstleistungen aller Art, insbesondere im Bereich der Medizinaltechnik; Entwicklung von Software sowie Erbringung von damit zusammenhängenden Service- und Consulting-Dienstleistungen; Handel mit Waren aller Art, im Speziellen Handel mit Hard- und Software; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum; Vornahme von Finanzierungen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte geben.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Dot3 GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005414424, Registre du commerce Lucerne, (100)
Dot3 GmbH, in Luzern, CHE-393.421.448, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2018, Publ. 4019863).
Domizil neu:
Hofstrasse 16, 6006 Luzern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Josifoski, Mitko, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Sempach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mazedonischer Staatsangehöriger, in Alpnach].
Numéro de publication: 4019863, Registre du commerce Lucerne, (100)
Dot3 GmbH, in Luzern, CHE-393.421.448, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2013, Publ. 1242655).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rodriguez, Michel, von Luzern, in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Fuchs, Marcel Fabian, von Kriens, in Ingenbohl, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Josifoski, Mitko, mazedonischer Staatsangehöriger, in Alpnach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 1242655, Registre du commerce Lucerne, (100)
Dot3 GmbH, in Luzern, CHE-393.421.448, Schädrütistrasse 38, 6006 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
03.12.2013.
Zweck:
Erbringung von Informatik-Dienstleistungen aller Art, insbesondere im Bereich der Medizinaltechnik;
Entwicklung von Software sowie Erbringung von damit zusammenhängenden Service- und Consulting-Dienstleistungen;
Handel mit Waren aller Art, im Speziellen Handel mit Hard- und Software;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte geben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Gründer vom 03.12.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Rodriguez, Michel, von Luzern, in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Fuchs, Marcel Fabian, von Kriens, in Ingenbohl, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.