Renseignements sur Dorfmetzg Schnidrig GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Dorfmetzg Schnidrig GmbH
- Dorfmetzg Schnidrig GmbH est actuellement actif et est dans le secteur Commerce de produits alimentaires. Le siège social se trouve à Einsiedeln.
- L’entreprise a été fondée le 24.06.1996.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 19.07.2012. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Dorfmetzg Schnidrig GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.06.1996
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Einsiedeln
Registre du commerce
SZ
Numéro au registre du commerce
CH-130.0.008.295-3
IDE/TVA
CHE-107.387.605
Secteur
Commerce de produits alimentaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb einer Metzgerei; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verwalten oder veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Metreba AG | Dübendorf | 14.01.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Dorfmetzg Nussbaumer & Schnidrig GmbH
- Metzgerei Schnidrig GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Dorfmetzg Schnidrig GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6776534, Registre du commerce Schwyz, (130)
Dorfmetzg Nussbaumer & Schnidrig GmbH, in Einsiedeln, CH-130.0.008.295-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 120 vom 22.06.2012, S. 0, Publ. 6730716).
Statutenänderung:
02.07.2012.
Firma neu:
Dorfmetzg Schnidrig GmbH.
Numéro de publication: 6730716, Registre du commerce Schwyz, (130)
Dorfmetzg Nussbaumer & Schnidrig GmbH, in Einsiedeln, CH-130.0.008.295-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2011, S. 0, Publ. 6315430).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nussbaumer-Beer, Eduard, von Oberägeri, in Einsiedeln, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnidrig, Roman, von St. Niklaus, in Einsiedeln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Metreba AG (CH-020.3.917.421-3), in Dübendorf, Revisionsstelle [bisher: Metreba Revisions- & Beratungs-AG (CH-020.3.917.421-3)].
Numéro de publication: 6315430, Registre du commerce Schwyz, (130)
Dorfmetzg Nussbaumer & Schnidrig GmbH, in Einsiedeln, CH-130.0.008.295-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 9 vom 14.01.2010, S. 16, Publ. 5441526).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nussbaumer-Beer, Eduard, von Oberägeri, in Einsiedeln, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Schnidrig, Roman, von St. Niklaus, in Einsiedeln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.