À propos de DORBENA AG
- DORBENA AG a son siège social à Schaan et est actif. Elle opère dans le domaine «Fabrication des textiles (sans textile)».
- La direction de l’entreprise DORBENA AG est composée de 4 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 17.06.2021. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
Direction (4)
Conseil d'administration
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Peter Josef Frei,
Mirjam Frei-Oesch,
Remo Tschumper,
Markus Freuler
Informations du registre du commerce
Siège social de l'entreprise
Vaduz
Secteur
Fabrication des textiles (sans textile)
But (Langue d'origine)
1) Zweck der Gesellschaft ist die Fabrikation und der Vertrieb von Bettfedern, Daunen, Kissen und Decken aller Art sowie ähnlicher Artikel, die dem Ruhebedürfnis der Menschen dienen. Sie kann sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen oder an solchen, die ihr direkt oder indirekt förderlich sind, beteiligen. 2) Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Sie kann weiter Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. 3) Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Titulaires
Participations
Dernières notifications pour DORBENA AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6528/2021, (1)
DORBENA AG, in Vaduz, FL-0002.287.046-4, Aktiengesellschaft.
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
COMPTROLLERS AKTIENGESELLSCHAFT, 9494 Schaan, Revisionsstelle.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
BDO (Liechtenstein) AG, 9490 Vaduz, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 20225174, (1)
Handelsregister 18/05/2017, DORBENA AG, Schaan (FL-0002.287.046-4) Aktiengesellschaft Statutenänderung: 16.05.2017. Neufassung der Statuten lt. Beschluss der Generalversammlung vom 16.05.2017.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Frei, Peter Josef, StA: Schweiz, 9008 St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:Wettingen].
Numéro de publication: 20194815, (1)
Handelsregister 01.05.2015, DORBENA AG, Schaan (FL-0002.287.046-4) Aktiengesellschaft Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend: Frei, Peter Josef, StA: Schweiz, 5430 Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:0 Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.