Renseignements sur Domotic SA, Installations électriques
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Domotic SA, Installations électriques
- Domotic SA, Installations électriques à Crans-Montana est une Filiale avec siège principal en Suisse du domaine «Autres travaux de construction». Domotic SA, Installations électriques est actif.
- La direction se compose de 0 personnes. L'entreprise a été fondée le 03.03.2005.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 06.10.2022.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Domotic SA, Installations électriques est le suivant : CHE-281.512.902.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.03.2005
Forme juridique
Filiale avec siège principal en Suisse
Siège social de l'entreprise
Crans-Montana
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-626.9.009.680-7
IDE/TVA
CHE-281.512.902
CHE-106.506.942 TVA
Secteur
Autres travaux de construction
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Etude et réalisation, transformation et rénovation des équipements électriques ou des installations électriques à courants faibles et à courants forts pour l'industrie, le bâtiment, de même que la vente de matériels électriques; participations.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Domotic SA, Installations électriques
Numéro de publication: HR02-1005577646, Registre du commerce Valais, (626)
Domotic SA, Installations électriques, à Crans-Montana, CHE-281.512.902, succursale suisse (No. FOSC 4 du 06.01.2017, p.0, Publ. 3266953).
Siège principal à:
Sierre.
Nouvelle adresse:
Route de la Combaz 30, 3963 Crans-Montana.
Autres adresses:
Case postale 133, 3963 Crans-Montana.
Numéro de publication: 3266953, Registre du commerce Valais, (626)
Domotic SA, Installations électriques, à Randogne, CHE-281.512.902, succursale (No. FOSC 36 du 21.02.2012, Publ. 6561042), avec siège principal à Sierre.
Nouveau siège:
Crans-Montana.
Nouveau numéro d'identification du siège principal:
CHE-106.506.942 [précédemment: Numéro d'identification du siège principal: (CH-626.3.002.240-2)].Nouvelles dispositions pour la succursale: [Siège modifié d'office par suite d'entrée en vigueur de la fusion des communes de Chermignon, Mollens VS, Montana et Randogne le 01.01.2017].
Numéro de publication: 6561042, Registre du commerce Valais, (626)
Domotic SA, Installations électriques, à Randogne, CH-626.9.009.680-7, succursale (No. FOSC 48 du 09.03.2005, p. 19, Publ. 2737014), avec siège principal à Sierre.
Nouveau numéro d'identification du siège principal:
(CH-626.3.002.240-2).
Date des nouveaux statuts du siège principal:
[Biffé: date des statuts du siège principal].
Nouveau but du siège principal:
[biffé: but].
Nouvelles dispositions pour la succursale:
[Les informations relatives aux personnes disposant d'un pouvoir de représentation pour toute l'entreprise, ainsi que celles portant sur des faits plus soumis à inscription conformément à l'art. 110 ORC, sont radiées d'office].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Ganzer, Jean-Franco, de Sierre, à Veyras, président, avec signature individuelle;
Zufferey, Nicolas, de Chandolin, à Mollens VS, administrateur, avec signature collective à deux;
Zufferey, Gréta, de Saint-Luc, à Venthône, administrateur, avec signature collective à deux.