Renseignements sur Domo Vision AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Domo Vision AG
- Domo Vision AG a son siège social à Oftringen et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Commerce de biens de consommation».
- La direction de l’entreprise Domo Vision AG est composée de une personne.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 05.11.2009.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce AG avec l’IDI CHE-101.092.092.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.07.1993
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Oftringen
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.015.314-3
IDE/TVA
CHE-101.092.092
Secteur
Commerce de biens de consommation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Entwicklung und Vertrieb von Haushaltgeräten, insbesondere Elektrohaushaltgeräten, Consulting und Vertretung von Firmen im Bereich Haushaltgeräte, insbesondere Elektrohaushaltgeräte sowie Erwerb und Verkauf von Lizenzen; kann Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, belasten, vermitteln, veräussern und verwalten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
TRESO Treuhand AG | Olten | <2004 | 04.11.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Hofmann Computer AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Domo Vision AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5328166, Registre du commerce Argovie, (400)
Domo Vision AG, in Oftringen, CH-400.3.015.314-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2006, S. 2, Publ. 3368174).
Statutenänderung:
16.06.2009.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Ladeneinrichtungen und Warenlager zum Höchstpreis von CHF 130'000.--.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büttiker Treuhand AG, in Olten, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feierabend, Georg, von Engelberg, in Aarburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Feierabend, Georges].
Numéro de publication: 3368174, Registre du commerce Argovie, (400)
Hofmann Computer AG, bisher in Aarburg, CH-400.3.015.314-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 22.07.1993, S. 3839).
Statutenänderung:
12.11.2002.
Firma neu:
Domo Vision AG.
Sitz neu:
Oftringen.
Domizil neu:
Bernstrasse 7 A, 4665 Oftringen.
Zweck neu:
Entwicklung und Vertrieb von Haushaltgeräten, insbesondere Elektrohaushaltgeräten, Consulting und Vertretung von Firmen im Bereich Haushaltgeräte, insbesondere Elektrohaushaltgeräte sowie Erwerb und Verkauf von Lizenzen;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, belasten, vermitteln, veräussern und verwalten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofmann, Anton, von Olten, in Lostorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofmann, Oliver, von Olten, in Däniken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feierabend, Georges, von Engelberg, in Aarburg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Registre du commerce Argovie, (400)
Hofmann Computer AG, in Aarburg , Perry Center, 4665 Oftringen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.6.1993. Zweck. Handel mit Hard- und Software für Computer, Büromaterial und Geräten der Elektronik sowie deren Projektierung und Erzeugung;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, belasten, vermitteln, veräussern und verwalten.
Aktienkapital:
Fr.100000.
Liberierung:
Fr.100000.
Aktien:
100 Namenaktien zu Fr.1000.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Ladeneinrichtungen und Warenlager zum Höchstpreis von Fr.130000.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen durch Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist beschränkt nach Massgabe der Statuten.
Eingetragene Personen:
Feierabend Georges, von Engelberg, in Aarburg, Präsident des Verwaltungsrats, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofmann Anton, von Olten, in Lostorf, Mitglied des Verwaltungsrats, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofmann Oliver, von Olten, in Däniken, Mitglied des Verwaltungsrats, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büttiker Treuhand AG, in Olten, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.