Renseignements sur Dietziker Architekten GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Dietziker Architekten GmbH
- Dietziker Architekten GmbH est actuellement actif et est dans le secteur Bureaux d'architecture et d'ingénierie. Le siège social se trouve à Biel/Bienne.
- L’entreprise a été fondée en 10.07.1997 et a 2 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 14.04.2020. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-108.646.258.
- luedi architekten gmbh, STUDIOV9 Sàrl, SwissWingTsun, Acrobatic & Helicopter School GmbH sont inscrites à la même adresse.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.07.1997
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Biel/Bienne
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-073.4.006.518-9
IDE/TVA
CHE-108.646.258
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Architekturbüros. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Dietziker Architekten GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004869960, Registre du commerce Berne, (36)
Dietziker Architekten GmbH, in Biel/Bienne, CHE-108.646.258, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2015, S.0, Publ. 2368439).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietziker, Patrick, von Eschenbach (SG), in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Eschenbach (LU)].
Numéro de publication: 2368439, Registre du commerce Berne, (36)
Dietziker Architekten GmbH, in Biel/Bienne, CHE-108.646.258, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 107 vom 07.06.2010, S. 5, Publ. 5662836).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietziker, Hans, von Goldingen, in Ipsach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dietziker-Chappuis, Madeleine, von Goldingen, in Biel/Bienne, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietziker, Patrick, von Eschenbach LU, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Goldingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Grams Dietziker, Anita Carmen Iris, von Lutzenberg, in Biel/Bienne, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: 5662836, Registre du commerce Berne, (36)
Dietziker Architekten GmbH, in Biel/Bienne, CH-073.4.006.518-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2007, S. 4, Publ. 4077600).
Statutenänderung:
10.06.2009.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Architekturbüros. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 10.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietziker, Patrick, von Goldingen, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in Biel BE, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
Dietziker-Chappuis, Madeleine, von Goldingen, in Biel/Bienne, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in Ipsach und mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.