Renseignements sur DIALOG VERWALTUNGS-DATA AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de DIALOG VERWALTUNGS-DATA AG
- DIALOG VERWALTUNGS-DATA AG a son siège social à Baldegg et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Fourniture de services informatiques».
- DIALOG VERWALTUNGS-DATA AG a été fondée le 21.02.1980.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 03.09.2024, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce LU avec l’IDI CHE-101.305.359.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Neven Benjamin Katuric,
Urs Reinhard,
Flavio Gino Balsemin,
Pascal Mächler,
Stefan Knuchel
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.02.1980
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Hochdorf
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.005.354-2
IDE/TVA
CHE-101.305.359
Secteur
Fourniture de services informatiques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit Produkten der Datenverarbeitung sowie Dienstleistungen, welche mit der elektronischen Datenverarbeitung verbunden sind; Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Grundstücken; Beteiligungen; Uebernahme sämtlicher Tätigkeiten im Bereich des Treuhandwesens.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Lufida Revisions AG | Luzern | 05.08.2009 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Gewerbe-Treuhand AG | Willisau | 04.07.2005 | 04.08.2009 | |
BDO Visura International | Luzern | <2004 | 03.07.2005 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Dialog Verwaltungs-Data AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour DIALOG VERWALTUNGS-DATA AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006120263, Registre du commerce Lucerne, (100)
DIALOG VERWALTUNGS-DATA AG, in Hochdorf, CHE-101.305.359, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2024, Publ. 1006059633).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marbot, Fabian Hans, von Rohrbach, in Wiler bei Utzenstorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1006059633, Registre du commerce Lucerne, (100)
DIALOG VERWALTUNGS-DATA AG, in Hochdorf, CHE-101.305.359, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 05.04.2024, Publ. 1006001694).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müggler, Martina Daniela, von Fischingen, in Burgdorf, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Katuric, Neven Benjamin, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1006001694, Registre du commerce Lucerne, (100)
DIALOG VERWALTUNGS-DATA AG, in Hochdorf, CHE-101.305.359, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2024, Publ. 1005953481).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fellmann, Stefan, von Dagmersellen, in Reiden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.