Renseignements sur Diahem AG, Diagnostic Products
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Diahem AG, Diagnostic Products
- Diahem AG, Diagnostic Products est active dans le secteur «Commerce de biens de consommation» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Bülach.
- Diahem AG, Diagnostic Products a 2 personnes à la direction.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 03.10.2022. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise Diahem AG, Diagnostic Products est inscrite sous l’IDI CHE-106.032.128.
- À la même adresse comme Diahem AG, Diagnostic Products il sont inscrits 17 autres entreprises actives Cela comprend: Beeri & Partner Versicherungs-Treuhand, Blue Climate AG, Bodyspace GmbH.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
26.02.1988
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bülach
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.906.826-4
IDE/TVA
CHE-106.032.128
Secteur
Commerce de biens de consommation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Herstellung und Vertrieb von diagnostischen Produkten und Apparaten; kann sich an anderen Gesellschaften beteiligen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
thv AG | Aarau | <2004 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Diahem SA, Diagnostic Products
- Diahem Ltd, Diagnostic Products
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Diahem AG, Diagnostic Products
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005573429, Registre du commerce Zurich, (20)
Diahem AG, Diagnostic Products, in Bülach, CHE-106.032.128, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2020, Publ. 1004999294).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dzambas, Zélimir, von Delémont, in Eglisau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Brändle, Ivo, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Romanshorn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004999294, Registre du commerce Zurich, (20)
Diahem AG, Diagnostic Products, in Bülach, CHE-106.032.128, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2012, S.0, Publ. 6533816).
Statutenänderung:
17.09.2020.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gygax, Katica, von Seeberg, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dzambas, Zélimir, von Delémont, in Eglisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
thv AG (CHE-105.855.529), in Aarau, Revisionsstelle [bisher: thv AG].
Numéro de publication: 6533816, Registre du commerce Zurich, (20)
Diahem AG, Diagnostic Products, in Bülach, CH-020.3.906.826-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2004, S. 19, Publ. 2417666).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dzambas, Zélimir, von Delémont, in Eglisau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich];
Gygax, Katica, von Seeberg, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Steckborn].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.