Adresse
c/o Catherine Spinnler
Hochrütistrasse 30
6005 Luzern
Renseignements sur DG Freiraum GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de DG Freiraum GmbH
- DG Freiraum GmbH avec son siège à Luzern est une Société à responsabilité limitée du domaine «Autres services de spectacles et d’activités récréatives». DG Freiraum GmbH est actif.
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 25.11.1998.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 13.02.2018. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise DG Freiraum GmbH est le suivant : CHE-104.925.357.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.11.1998
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Luzern
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.4.021.912-1
IDE/TVA
CHE-104.925.357
Secteur
Autres services de spectacles et d’activités récréatives
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Vermietung und Vermittlung von Räumen für sportliche Aktivitäten und Anlässe sowie Organisation und Durchführung von Sport- und Freizeitanlässen aller Art; Handel mit Waren und Getränken aller Art; Beteiligungen; Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Lizenzen, Grundstücken und Immobilien.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour DG Freiraum GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4052379, Registre du commerce Lucerne, (100)
DG Freiraum GmbH, in Buttisholz, CHE-104.925.357, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 80 vom 25.04.2012, Publ. 6652672).
Statutenänderung:
06.02.2018.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
c/o Catherine Spinnler, Hochrütistrasse 30, 6005 Luzern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gehrig, Agathe, von Buttisholz, in Buttisholz, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gürber, Daniel, von Eschenbach (LU), in Giswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spinnler, Catherine, von Liestal, in Luzern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 6652672, Registre du commerce Lucerne, (100)
DG Freiraum GmbH, in Eschenbach LU, CH-100.4.021.912-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2010, S. 10, Publ. 5901430).
Statutenänderung:
09.03.2012.
Sitz neu:
Buttisholz.
Domizil neu:
c/o Agathe Gehrig, Dönihus, 6022 Grosswangen.
Zweck neu:
Vermietung und Vermittlung von Räumen für sportliche Aktivitäten und Anlässe sowie Organisation und Durchführung von Sport- und Freizeitanlässen aller Art;
Handel mit Waren und Getränken aller Art;
Beteiligungen;
Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Lizenzen, Grundstücken und Immobilien.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen brieflich oder per E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gürber, Konstantin, von Eschenbach LU, in Eschenbach LU, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehrig, Agathe, von Buttisholz, in Buttisholz, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gürber, Daniel, von Eschenbach LU, in Giswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Eschenbach LU, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 5901430, Registre du commerce Lucerne, (100)
DG Freiraum GmbH, in Eschenbach LU, CH-100.4.021.912-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 07.12.1998, S. 8341).
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen brieflich. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 16.09.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gürber, Daniel, von Eschenbach LU, in Eschenbach LU, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].