Adresse
c/o MV Fiduciaire, Vieux Mikael
Zone Industrielle Rosses
1893 Muraz (Collombey)
Renseignements sur Dent de Valère SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Dent de Valère SA
- Dent de Valère SA est actuellement actif et est dans le secteur Achat & vente de biens immobiliers propres. Le siège social se trouve à Muraz (Collombey).
- l y a une personne active inscrite dans la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 23.12.2022. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton VS sous l’IDI CHE-100.238.588.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.12.1969
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Collombey-Muraz
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.067.273-6
IDE/TVA
CHE-100.238.588
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Opérations immobilières.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Saga Société anonyme de gestion et d'administration, succursale de Bussigny-près-Lausanne | Bussigny-près-Lausanne | 06.10.2005 | 28.12.2008 | |
FIDEXPERT SA RIVIERA | Montreux | <2004 | 05.10.2005 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Dent de Valère S.A.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Dent de Valère SA
Numéro de publication: HR02-1005637934, Registre du commerce Valais, (621)
Dent de Valère SA, précédemment à Bussigny, CHE-100.238.588, société anonyme (No. FOSC 124 du 30.06.2021, Publ. 1005234639).
Modification des statuts:
16.12.2022.
Nouveau siège:
Collombey-Muraz.
Nouvelle adresse:
c/o MV Fiduciaire, Vieux Mikael, Zone Industrielle Rosses 16, 1893 Muraz (Collombey).
Actions:
50 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts [précédemment: 50 actions nominatives de CHF 1'000.00].
Nouvelles communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou lettre recommandée pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Journot, Jean-François , de Eclépens, à Bussigny, administrateur, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Vieux, Mikael, de Val-d'Illiez, à Collombey-Muraz, administrateur unique, avec signature individuelle.
Numéro de publication: HR02-1005637802, Registre du commerce Vaud, (550)
Dent de Valère SA, à Bussigny, CHE-100.238.588 (FOSC du 30.06.2021, p. 0/1005234639). La société ayant transféré son siège à Collombey-Muraz, la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.
Numéro de publication: HR02-1005234639, Registre du commerce Vaud, (550)
Dent de Valère S.A., à Bussigny, CHE-100.238.588 (FOSC du 20.05.2021, p. 0/1005187772). Par décision de l'assemblée générale du 03.06.2021, les statuts de la société ont été adaptés à la conversion de par la loi des actions au porteur en actions nominatives du 1er mai 2021. Statuts modifiés le 03.06.2021 et le 22.06.2021.
Nouvelle graphie de la raison de commerce:
Dent de Valère SA.
L'adresse devient:
Chemin de la Violette 10, c/o Jean-François Journot, 1030 Bussigny.
Nouvelles communications aux actionnaires:
par écrit ou par courriel. Journot Jean-François est maintenant à Bussigny.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.