Renseignements sur deconta Gerätetechnik AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de deconta Gerätetechnik AG
- deconta Gerätetechnik AG a son siège social à Rothrist et est actif. Elle opère dans le domaine «Commerce avec machines».
- La direction de l’entreprise deconta Gerätetechnik AG qui a été fondée le 26.04.2005, se compose de 3 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 03.04.2023.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton AG sous l’IDI CHE-112.331.444.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Florian Georg Schauenburg,
Volker Jörg Reidegeld,
Markus Born
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
26.04.2005
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Rothrist
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.026.485-5
IDE/TVA
CHE-112.331.444
Secteur
Commerce avec machines
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Verkauf und Vermietung von Gerätetechnik, Handel mit Spezialartikeln für Sanierungsmassnahmen und anderen Anwendungen in diesen Bereichen; kann immaterielle Güterrechte erwerben, verwerten, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie andere Unternehmen erwerben oder errichten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
LB Treuhand AG | Zofingen | 30.01.2018 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Dr. Balsiger & Partner AG | Zofingen | 02.05.2005 | 29.01.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour deconta Gerätetechnik AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005715688, Registre du commerce Argovie, (400)
deconta Gerätetechnik AG, in Rothrist, CHE-112.331.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2023, Publ. 1005696818).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Dr. Hans, von Oftringen, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schauenburg, Florian Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reidegeld, Volker Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005696818, Registre du commerce Argovie, (400)
deconta Gerätetechnik AG, in Rothrist, CHE-112.331.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 19.01.2021, Publ. 1005077593).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wessling, Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Bocholt (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Dr. Hans, von Oftringen, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Born, Markus, von Niederbipp, in Zofingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005077593, Registre du commerce Argovie, (400)
deconta Gerätetechnik AG, in Rothrist, CHE-112.331.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2018, Publ. 4023801).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Dr. Hans, von Oftringen, in Oftringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Wessling, Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Bocholt (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Born, Markus, von Niederbipp, in Zofingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.