Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Filiales (1)
Renseignements sur Debrunner Acifer AG Wallis
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.12.2001
Radiation du registre du commerce
18.03.2020
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Visp
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.050.854-1
IDE/TVA
CHE-109.420.225
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit Stahl, Metallen und Kunststoffen sowie deren Verarbeitung, ferner Handel mit Eisenwaren, Schrauben, Werkzeugen, Maschinen und weiteren technischen Artikeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, übertragen, verwalten und belasten.
Organe de révision
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Debrunner Acifer SA Valais
- Debrunner Acifer AG Visp
- Acifer Visp AG
- D&A Tech AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Debrunner Acifer AG Wallis
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1004855733, Registre du commerce Valais, (600)
Debrunner Acifer AG Wallis, in Visp, CHE-109.420.225, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2019, Publ. 1004616398). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die "Debrunner Acifer AG", in St. Gallen (CHE- 105.973.005), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1004616398, Registre du commerce Valais, (600)
Debrunner Acifer AG Wallis, in Visp, CHE-109.420.225, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2018, Publ. 1004500938).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hess, Martin Dr., von Märstetten, in Grabs, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Füger, Erik, von Mörschwil, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohrer, Heinz, von Affoltern am Albis, in Rehetobel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bernards, Marcel, niederländischer Staatsangehöriger, in Rumlikon (Russikon), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frick, Stefan Edgar, von Oberbüren, in Oberuzwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofmann, Marc Oliver, von Oberburg, in Stetten AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Holzgang, Matthias Peter, von Küssnacht (SZ), in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Russo, Mariano André, von Glattfelden, in Hinwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schülin, Dominique Oliver, von Basel, in Bertschikon (Gossau ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wild, Andreas, von Maur, in Uttwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Züllig, Matthias, von Egnach, in Gossau SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004500938, Registre du commerce Valais, (600)
Debrunner Acifer AG Wallis, in Visp, CHE-109.420.225, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2018, Publ. 4329215).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schöpfer, Frank Gerald, von Escholzmatt-Marbach, in Brünisried, mit Kollektivprokura zu zweien.