Renseignements sur de Senger Holding SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de de Senger Holding SA
- de Senger Holding SA avec son siège à Luzern est actif. de Senger Holding SA est active dans le domaine «Exploitation des sociétés de participation».
- de Senger Holding SA a une personne à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 16.02.2017. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est CHE-161.784.472.
- de Senger Capital SA, Greenbrix Asset Management SA, Jölly Dentallabor AG ont la même adresse comme de Senger Holding SA.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.09.2011
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Luzern
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-626.3.013.849-8
IDE/TVA
CHE-161.784.472
Secteur
Exploitation des sociétés de participation
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Kauf, fortlaufende Geschäftsführung, Veräusserung und Haltung von Handels-, Industrie-, und Finanzbeteiligungen an Schweizer und ausländischen Unternehmen; Durchführung sämtlicher Finanzgeschäfte im Zusammenhang mit dieser Tätigkeit und Führung sämtlicher Geschäfte, die dem Zweck und Interesse der Gesellschaft förderlich sind; Beteiligungen; Kauf oder Verkauf von Immobilien; kann darüber hinaus ihren direkten oder indirekten Aktionären, ihren Schwestergesellschaften sowie ihren direkten und indirekten Filialen Darlehen oder andere Finanzleistungen gewähren und jegliche Sicherheiten auf ihre Aktiva bewilligen, einschliesslich Pfandrechte oder treuhänderische Übertragungsrechte oder Garantien jedweder Art, um die Verpflichtungen ihrer direkten oder indirekten Aktionäre, ihrer Schwestergesellschaften oder ihrer direkten oder indirekten Filialen zu garantieren.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire FIDAG SA, succursale de Sion | Sion | 31.12.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour de Senger Holding SA
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3353425, Registre du commerce Valais, (626)
de Senger Holding SA, à Sion, CHE-161.784.472, société anonyme (No. FOSC 251 du 30.12.2013, Publ. 1263231). Par suite de transfert du siège à Lucerne, la société a été inscrite au registre du commerce du canton de Lucerne. En conséquence, elle est radiée d'office du registre du commerce du Valais central.
Numéro de publication: 3352161, Registre du commerce Lucerne, (100)
de Senger Holding SA, bisher in Sion, CHE-161.784.472, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2013, Publ. 1263231).
Statutenänderung:
23.01.2017.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Hertensteinstrasse 29, 6004 Luzern.
Zweck neu:
Kauf, fortlaufende Geschäftsführung, Veräusserung und Haltung von Handels-, Industrie-, und Finanzbeteiligungen an Schweizer und ausländischen Unternehmen;
Durchführung sämtlicher Finanzgeschäfte im Zusammenhang mit dieser Tätigkeit und Führung sämtlicher Geschäfte, die dem Zweck und Interesse der Gesellschaft förderlich sind;
Beteiligungen;
Kauf oder Verkauf von Immobilien;
kann darüber hinaus ihren direkten oder indirekten Aktionären, ihren Schwestergesellschaften sowie ihren direkten und indirekten Filialen Darlehen oder andere Finanzleistungen gewähren und jegliche Sicherheiten auf ihre Aktiva bewilligen, einschliesslich Pfandrechte oder treuhänderische Übertragungsrechte oder Garantien jedweder Art, um die Verpflichtungen ihrer direkten oder indirekten Aktionäre, ihrer Schwestergesellschaften oder ihrer direkten oder indirekten Filialen zu garantieren.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fiduciaire FIDAG SA, succursale de Sion (CHE-494.133.656), in Sion, Revisionsstelle [bisher: Fiduciaire Fidag SA, succursale de Sion (CH-626.9.000.622-7)].
Numéro de publication: 1263231, Registre du commerce Valais, (626)
de Senger Holding SA, à Sion, CHE-161.784.472, société anonyme (No. FOSC 253 du 31.12.2012, Publ. 6997234).
Inscription ou modification de personne(s):
de Senger, Mathieu, de Corsier GE, à Saas Fee, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: à Genève].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.