Renseignements sur DBU Management AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de DBU Management AG
- DBU Management AG a son siège social à Kilchberg ZH et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Services fiduciaires».
- La direction de l’entreprise DBU Management AG est composée de 4 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 09.08.1990.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 19.06.2024.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce ZH est le suivant: CHE-102.146.649.
- DBU Holding AG, DBU Immobilien AG sont inscrites à la même adresse.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Joanna Schneider,
Sandro De Nardo,
Patrick Marc Berger,
Daniel Charles Berger
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.08.1990
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Kilchberg (ZH)
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.910.373-1
IDE/TVA
CHE-102.146.649
Secteur
Services fiduciaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Ausübung von Treuhand-, Management- und Verwaltungsaufgaben zu Gunsten Dritter. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BK&P AG, Treuhandgesellschaft | Zürich | 01.03.2024 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Confianza GmbH | Dietlikon | 11.09.2014 | 29.02.2024 | |
Oegerli/Kissling Treuhand AG | Dietlikon | 29.05.2009 | 10.09.2014 | |
Dr. Steiner & Partner AG | Zürich | 17.04.2003 | 28.05.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour DBU Management AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006060614, Registre du commerce Zurich, (20)
DBU Management AG, in Kilchberg (ZH), CHE-102.146.649, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 01.03.2024, Publ. 1005974549).
Statutenänderung:
13.06.2024.
Aktienkapital neu:
CHF 190'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 190'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
190 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 13.06.2024 gemäss Vertrag vom 13.06.2024 90 Namenaktien der DBU Facility Services AG, in Schlieren (CHE-107.885.961), wofür 90 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Numéro de publication: HR02-1005974549, Registre du commerce Zurich, (20)
DBU Management AG, in Kilchberg (ZH), CHE-102.146.649, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2022, Publ. 1005441545).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Confianza GmbH (CHE-102.177.957), in Dietlikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BK&P AG, Treuhandgesellschaft (CHE-101.478.451), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005441545, Registre du commerce Zurich, (20)
DBU Management AG, in Kilchberg (ZH), CHE-102.146.649, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2021, Publ. 1005330465).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Nardo , Sandro, von Zürich, in Waltenschwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dänikon].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.