Renseignements sur DartAndMore GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de DartAndMore GmbH
- DartAndMore GmbH a son siège social à Escholzmatt, est actif et est active dans le domaine «Commerce de détail par correspondance et par Internet».
- DartAndMore GmbH a été fondée le 20.02.2018.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 26.02.2019.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-164.189.811.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.02.2018
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Escholzmatt-Marbach
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.4.805.299-5
IDE/TVA
CHE-164.189.811
Secteur
Commerce de détail par correspondance et par Internet
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb eines Onlineshops; Handel mit waren aller Art und Führung von gewerblichen Betrieben sowie Verkauf und Vermietung von Spielautomaten; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum; Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- DartAndMore Ltd liab. co
- DartAndMore S.à.r.l.
- DartAndMore S.a.g.l.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour DartAndMore GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004574864, Registre du commerce Lucerne, (100)
DartAndMore GmbH, in Nottwil, CHE-164.189.811, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2018, Publ. 4074399).
Statutenänderung:
14.02.2019.
Uebersetzungen der Firma neu:
(DartAndMore S.à.r.l.) (DartAndMore S.a.g.l.) (DartAndMore LLC).
Sitz neu:
Escholzmatt-Marbach.
Domizil neu:
Industriestrasse 9, 6182 Escholzmatt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hess, Peter, von Oberkirch und Wauwil, in Nottwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Arnold, Christian, von Seedorf (BE), in Rain, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felder, Stefan, von Escholzmatt-Marbach, in Escholzmatt-Marbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 4074399, Registre du commerce Lucerne, (100)
DartAndMore GmbH(DartAndMore S.à.r.l.) (DartAndMore S.a.g.l.) (DartAndMore Ltd liab. co), in Nottwil, CHE-164.189.811, Muriweid 33, 6207 Nottwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.02.2018.
Zweck:
Betrieb eines Onlineshops;
Handel mit waren aller Art und Führung von gewerblichen Betrieben sowie Verkauf und Vermietung von Spielautomaten;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Mit Erklärung vom 12.02.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hess, Peter, von Oberkirch und Wauwil, in Nottwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Arnold, Christian, von Seedorf (BE), in Rain, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.