Renseignements sur Daniel Schmid AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Daniel Schmid AG
- Daniel Schmid AG a son siège social à Aesch BL et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Commerce et réparation des automobiles et motos».
- La direction de l’entreprise Daniel Schmid AG est composée de 2 personnes.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 22.08.2017. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce BL est le suivant: CHE-103.862.949.
- Entreprises avec la même adresse: AC Auto AG, AC Rent AG, PV-Solartec GmbH.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
26.09.1985
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Aesch (BL)
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-270.3.004.700-1
IDE/TVA
CHE-103.862.949
Secteur
Commerce et réparation des automobiles et motos
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb einer Autoelektrowerkstätte und Autogarage sowie Ankauf und Verkauf von Motorfahrzeugen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Holzer und Lüthi AG | Möhlin | <2004 | 21.08.2017 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Daniel Schmid AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3707971, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Daniel Schmid AG, in Aesch (BL), CHE-103.862.949, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 18.04.2011, Publ. 6126248). Gemäss Erklärung vom 07.08.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holzer und Lüthi AG (CH-400.3.009.261-3), in Möhlin, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Laurence, von Ziefen, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6126248, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Daniel Schmid AG, bisher in Basel, CH-270.3.004.700-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2001, S. 6645).
Gründungsstatuten:
11.09.1985.
Statutenänderung:
30.03.2011.
Sitz neu:
Aesch BL.
Domizil neu:
Langenhagstrasse 21, 4147 Aesch BL.
Zweck:
Betrieb einer Autoelektrowerkstätte und Autogarage sowie Ankauf und Verkauf von Motorfahrzeugen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 70'000.00.
Aktien:
50 Namenaktien zu CHF 2'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Daniel, von Gipf-Oberfrick, in Muttenz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Holzer und Lüthi AG (CH-400.3.009.261-3), in Möhlin, Revisionsstelle (wie bisher);
Schmid, Laurence, von Ziefen, in Muttenz, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Gipf-Oberfrick und Ziefen, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6125672, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Daniel Schmid AG, in Basel, CH-270.3.004.700-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2001, S. 6645). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Aesch BL im Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft eingetragen und im Handelsregister des Kantons Basel-Stadt von Amtes wegen gelöscht.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.