Renseignements sur Daltec SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Daltec SA
- Daltec SA est actuellement actif et est dans le secteur Fabrication de carrosseries, de remorques et d'accessoires. Le siège social se trouve à Domdidier.
- L’entreprise a été fondée le 03.07.1987.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 08.03.2024, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce FR avec l’IDI CHE-106.136.271.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.07.1987
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Belmont-Broye
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.0.230.359-6
IDE/TVA
CHE-106.136.271
Secteur
Fabrication de carrosseries, de remorques et d'accessoires
But Personnalisez le but social en quelques clics.
L'import et l'export ainsi que la vente de machines et de marchandises de toutes sortes, notamment de machines agricoles et communales.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO SA | Villars-sur-Glâne | 08.03.2024 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fid-Conseil SA | Fribourg | 28.07.2021 | 29.11.2023 | |
CORE Revision AG | Bern | <2004 | 28.06.2021 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Daltec AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Daltec SA
Numéro de publication: HR02-1005981021, Registre du commerce Fribourg, (217)
Daltec SA, à Belmont-Broye, CHE-106.136.271 (FOSC du 30.11.2023, p. 0/1005897653).
Nouvelle personne inscrite:
BDO SA (CHE-320.207.362), à Villars-sur-Glâne, organe de révision.
Numéro de publication: HR02-1005897653, Registre du commerce Fribourg, (217)
Daltec SA, à Belmont-Broye, CHE-106.136.271 (FOSC du 27.12.2021, p. 0/1005368559).
Personne radiée:
Fid-Conseil SA (CHE-105.327.710), organe de révision.
Numéro de publication: HR02-1005368559, Registre du commerce Fribourg, (217)
Daltec SA, à Belmont-Broye, CHE-106.136.271 (FOSC du 28.07.2021, p. 0/1005259544).
Nouvelle adresse:
Route de l'Industrie 85, 1564 Domdidier.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.