Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Dalasta Holding AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.01.1991
Radiation du registre du commerce
27.07.2020
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Frenkendorf
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.3.910.460-1
IDE/TVA
CHE-101.797.991
Secteur
Exploitation des sociétés de participation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Beteiligung an Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann auch Finanzgeschäfte durchführen sowie Liegenschaften erwerben und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Basel | 20.07.2007 | 31.05.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Dalasta Holding SA
- Dalasta Holding Ltd
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Dalasta Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1004945731, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Dalasta Holding AG, in Frenkendorf, CHE-101.797.991, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2020, Publ. 1004878559). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die "Läckerli Huus AG" (CHE-105.958.419), in Frenkendorf, über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1004878559, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Dalasta Holding AG, in Frenkendorf, CHE-101.797.991, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2016, S.0, Publ. 2816337).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stefani, Martin, von Leuggern, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Länzlinger Busch, Markus, von Mosnang, in Suhr, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Daniel Alain, von Attiswil, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2816337, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Dalasta Holding AG, in Frenkendorf, CHE-101.797.991, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 21.07.2015, Publ. 2281181).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stefani, Martin, von Leuggern, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kloten].