Renseignements sur D-Nomis SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de D-Nomis SA
- D-Nomis SA a son siège social à Carouge GE et est actif. Elle opère dans le domaine «Services fiduciaires».
- La direction se compose de 4 personnes. L'entreprise a été fondée le 03.01.2001.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 29.05.2024.
- L'IDI d'entreprise est CHE-105.703.931.
- agapi sa, Architecture Management Conseil SA, FGHJT SA ont la même adresse comme D-Nomis SA.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Dominique Perruchoud,
Anne-Mette Rahati,
Christophe Dunand,
Nicolas Simon Dzierlatka
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.01.2001
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Carouge (GE)
Registre du commerce
GE
Numéro au registre du commerce
CH-660.0.026.001-5
IDE/TVA
CHE-105.703.931
Secteur
Services fiduciaires
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Conseils et prestations dans le domaine de la gestion d'entreprise comprenant notamment la comptabilité, la fiscalité, la gestion informatisée et autres activités s'y rapportant.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Soterra SA | Genève | <2004 | 23.04.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- NDC-CONSEIL SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour D-Nomis SA
Numéro de publication: HR02-1006043133, Registre du commerce Genève, (660)
D-Nomis SA, à Carouge (GE), CHE-105.703.931 (FOSC du 14.05.2024, p. 0/1006032020). La procuration de Mathez Sabrine Ghislaine et Vioglio Felicidad est radiée.
Numéro de publication: HR02-1006032020, Registre du commerce Genève, (660)
D-Nomis SA, à Carouge (GE), CHE-105.703.931 (FOSC du 21.02.2020, p. 0/1004836665). L'administrateur Dzierlatka Nicolas Simon, nommé président, continue à signer individuellement. Perruchoud Dominique, de Chalais, à Carouge (GE), est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Procuration collective à deux a été conférée à Dunand Christophe, de Avusy, à Thônex, et Rahati Anne-Mette, de Norvège, à Mies.
Numéro de publication: HR02-1004836665, Registre du commerce Genève, (660)
NDC-CONSEIL SA, à Carouge (GE), CHE-105.703.931 (FOSC du 24.06.2019, p. 0/1004658615).
Nouvelle raison sociale:
D-Nomis SA. Statuts modifiés le 13.02.2020. Dzierlatka Nicolas Simon jusqu'ici président, est administrateur unique. La procuration de James Thomas est radiée. Procuration collective à deux a été conférée à Vioglio Felicidad, de Romoos, à Chêne-Bougeries.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.