Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Kapital in GBP
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur CULT LTD, London, Zweigniederlassung Büren an der Aare
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
22.08.2003
Radiation du registre du commerce
16.11.2010
Forme juridique
Filiale étrangère
Siège social de l'entreprise
Büren an der Aare
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-073.9.015.267-8
IDE/TVA
CHE-110.187.946
Secteur
Exploiter des etablissement de restauration
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Konstruktion und Entwicklung von Ultraleichtflugzeugen (ULM), Handel mit Komponenten und Zusatzteilen solcher Flugzeuge.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- CULT LTD, Londres, succursale de Dotzigen
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour CULT LTD, London, Zweigniederlassung Büren an der Aare
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5896414, Registre du commerce Berne, (36)
CULT LTD, London, Zweigniederlassung Büren an der Aare, in Büren an der Aare, CH-073.9.015.267-8, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2004, S. 3, Publ. 2543178).
mit Hauptsitz in:
London (GB). Infolge Aufhebung dieser Zweigniederlassung wird der auf sie bezügliche Eintrag im Handelsregister gelöscht.
Numéro de publication: 2543178, Registre du commerce Berne, (36)
CULT LTD, Londres, succursale de Dotzigen, bisher in Dotzigen, CH-073.9.015.267-8, Entwicklung und Fabrikation von Ultraleichtflugzeugen usw., Zweigniederlassung (SHAB Nr. 164 vom 28.08.2003, S. 4, Publ. 1147250).
mit Hauptsitz in:
London (GB).
Firma neu:
CULT LTD, London, Zweigniederlassung Büren an der Aare.
Sitz neu:
Büren an der Aare.
Domizil neu:
Kreuzgasse 6, 3294 Büren an der Aare.
Zweck Hauptsitz neu:
Betrieb von öffentlichen Anstalten wie Bars, Kaffee, Restaurants, von Geschäften oder Geschäftslokalen, Organisation von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen. Einfuhr und Ausfuhr von Produkten aller Art, sowie jede andere Tätigkeiten, die an den vorstehenden gebunden sind.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stucki, Hans, von Röthenbach im Emmental, in Nidau, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stettler, Eduard, von Walkringen, in Aegerten, Mitglied und Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Soulce Cernay (F), Mitglied].
Numéro de publication: 1147250, Registre du commerce Berne, (36)
CULT LTD, Londres, succursale de Dotzigen, in Dotzigen, Lindenweg 10, 3293 Dotzigen, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
CULT LTD.
Rechtsform Hauptsitz:
Privat company limited by shares.
Hauptsitz:
London (GB).
Statuten Hauptsitz:
14.05.2003.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
14.05.2003/Registrar of Companies for England and Wales, Cardiff (GB).
Zweck Hauptsitz:
Konstruktion und Entwicklung von Ultraleichtflugzeugen (ULM), Handel mit Komponenten und Zusatzteilen solcher Flugzeuge.
Kapital Hauptsitz:
£ 100'000.--, eingeteilt in 100'000 Aktien zu £ 1.--, wovon 10'000 Aktien zu £ 1.-- ausgegeben und voll liberiert sind.
Eingetragene Personen:
Stettler, Eduard, von Walkringen, in Soulce Cernay (F), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Stucki, Hans, von Röthenbach im Emmental, in Nidau, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.