Adresse
Avenue Haldimand 81
1400 Yverdon-les-Bains
Renseignements sur Cuendet Frères SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Cuendet Frères SA
- Cuendet Frères SA est une Société anonyme basée à Yverdon-les-Bains. Cuendet Frères SA appartient au secteur «Commerce de détail de carburant (stations-service)» et est actuellement actif.
- Il y a 6 personnes actives inscrites dans la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 14.01.2021. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise Cuendet Frères SA est inscrite sous l’IDI CHE-107.011.749.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil d'administration
Ramon Beat Werner,
Nora El Kamel,
Christoph Andreas Lötscher,
Jean-Pierre Méroz
les plus récents personnes habilitée à signer
Ramon Beat Werner,
Nora El Kamel,
Thomas Claudius Lötscher,
Christoph Andreas Lötscher,
Jean-Pierre Méroz
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.02.1896
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Yverdon-les-Bains
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.155.785-5
IDE/TVA
CHE-107.011.749
CHE-225.845.090 TVA
Secteur
Commerce de détail de carburant (stations-service)
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Exploitation d'un commerce de combustibles solides et liquides en gros et détail, essence, produits de pétrole et matériaux divers; transports; importation et commerce d'huiles minérales.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Cofiducia S.A. | Lausanne | <2004 | 14.11.2016 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Cuendet frères S.A.
- Cuendet frères SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Cuendet Frères SA
Numéro de publication: HR02-1005074153, Registre du commerce Vaud, (550)
Cuendet Frères SA, à Yverdon-les-Bains, CHE-107.011.749 (FOSC du 15.11.2016, p. 0/3163017). Cuendet Philippe n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. L'administrateur Werner Ramon Beat, maintenant à Wollerau, est nommé président et continue à signer collectivement à deux.
Nouvelle administratrice avec signature collective à deux:
El Kamel Nora, de Lauerz, à Olten. Signature collective à deux est conférée à Lötscher Thomas, d'Escholzmatt-Marbach, à Lyss.
Numéro de publication: 3163017, Registre du commerce Vaud, (550)
Cuendet frères S.A., à Yverdon-les-Bains, CHE-107.011.749 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Statuts modifiés le 13 octobre 2016.
Nouvelle graphie de la raison de commerce:
Cuendet Frères SA.
Communications aux actionnaires:
par courrier, fax, ou courrier électronique. Cuendet Arlette n'est plus administratrice;
sa signature est radiée. Cuendet Philippe signe désormais collectivement à deux.
Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux:
Lötscher Christoph Andreas, d'Escholzmatt-Marbach, à Safnern, Méroz Jean-Pierre Gérard, de Sonvilier, à Hunzenschwil, et Werner Ramon Beat, de Neuhausen am Rheinfall, à Ballwil. Signature collective à deux est conférée à Haldimann Daniel, de Bowil, à Cernier. Selon déclaration du 13 octobre 2016, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. Cofiducia S.A. n'est plus organe de révision.
Numéro de publication: 3443858, Registre du commerce Vaud, (550)
Cuendet frères S.A., à Yverdon-les-Bains, CH-550-0155785-5, exploitation d'un commerce de combustibles solides et liquides (FOSC du 16.07.2004, p. 14). Cuendet Paul n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Cuendet Philippe, est nommé président et continue à signer individuellement.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.