Renseignements sur CRYPE Solutions GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de CRYPE Solutions GmbH
- CRYPE Solutions GmbH à Ibach est une Société à responsabilité limitée du domaine «Fourniture de services informatiques». CRYPE Solutions GmbH est actif.
- La direction se compose de 3 personnes. L'entreprise a été fondée le 11.05.2015.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 13.12.2019.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce SZ est le suivant: CHE-371.149.172.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
11.05.2015
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Schwyz
Registre du commerce
SZ
Numéro au registre du commerce
CH-130.4.021.889-2
IDE/TVA
CHE-371.149.172
Secteur
Fourniture de services informatiques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Information Technology (IT), insbesondere Vermieten von Servern (Webhosting). Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie im In- und Ausland Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. Produktion, Entwicklung, Vertrieb und Installation sowie Reparatur von elektronischen Produkten aller Art; die Gesellschaft kann Urheberrechte, Lizenzen, Wertschriften und Edelmetalle erwerben, verwalten und veräussern. Entwicklung und Vertrieb von Software aller Art.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour CRYPE Solutions GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004782600, Registre du commerce Schwyz, (130)
CRYPE Solutions GmbH, in Schwyz, CHE-371.149.172, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2016, Publ. 3137593).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geisser, Fabian, von Schwyz, in Schwyz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Gick, Marco, von Steinerberg, in Schwyz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Ingenbohl];
Gwerder, Marco, von Muotathal, in Ingenbohl, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 3137593, Registre du commerce Schwyz, (130)
CRYPE Solutions GmbH, in Steinen, CHE-371.149.172, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2015, Publ. 2152787).
Statutenänderung:
18.10.2016.
Sitz neu:
Schwyz.
Domizil neu:
Schönenbuchstrasse 24, 6438 Ibach. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Langer, Philipp, von Winterthur, in Steinen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geisser, Fabian, von Schwyz, in Schwyz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 2152787, Registre du commerce Schwyz, (130)
CRYPE Solutions GmbH, in Steinen, CHE-371.149.172, Schwyzerstrasse 10, 6422 Steinen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.05.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Information Technology (IT), insbesondere Vermieten von Servern (Webhosting). Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie im In- und Ausland Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. Produktion, Entwicklung, Vertrieb und Installation sowie Reparatur von elektronischen Produkten aller Art;
die Gesellschaft kann Urheberrechte, Lizenzen, Wertschriften und Edelmetalle erwerben, verwalten und veräussern. Entwicklung und Vertrieb von Software aller Art..
Stammkapital:
CHF 21'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 7.5.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Langer, Philipp, von Winterthur, in Steinen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Geisser, Fabian, von Schwyz, in Schwyz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Gick, Marco, von Steinerberg, in Ingenbohl, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.