Adresse
c/o Alteris Finance Sàrl
Avenue des Alpes 5
1006 Lausanne
Renseignements sur CRIGEL SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de CRIGEL SA
- CRIGEL SA de Lausanne est active dans le domaine «Exploitation des autres institutions financières» et est actif.
- La direction de l’entreprise CRIGEL SA est composée de 2 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 03.03.1993.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 02.02.2021. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- CRIGEL SA est inscrite dans le canton VD sous l’IDI CHE-102.101.523.
- Entreprises avec la même adresse comme CRIGEL SA: 123 Kid SA, ALTERIS, ALTERIS Fusions Acquisitions M&A SA.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.03.1993
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lausanne
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.088.020-4
IDE/TVA
CHE-102.101.523
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Acquisition et vente de participations financières, industrielles ou commerciales, ainsi que la gestion et le financement de telles participations.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
KPMG SA | Lausanne | 02.02.2021 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire du Commerce et de l'Industrie S.A. | Lausanne | 15.02.2019 | 14.01.2021 | |
FIDUCIAIRE AMETYS SA | Sion | 29.04.2004 | 13.09.2006 | |
SRC Société de revision SA en liquidation | Lausanne | <2004 | 28.04.2004 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Crigel S.A.
- Crigel SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour CRIGEL SA
Numéro de publication: HR02-1005089956, Registre du commerce Vaud, (550)
CRIGEL SA, à Lausanne, CHE-102.101.523 (FOSC du 08.11.2019, p. 0/1004755808).
Nouvel organe de révision:
KPMG SA (CHE-171.168.286), à Lausanne.
Numéro de publication: HR02-1005075419, Registre du commerce Vaud, (550)
CRIGEL SA, à Lausanne, CHE-102.101.523 (FOSC du 08.11.2019, p. 0/1004755808). Fiduciaire du Commerce et de l'Industrie S.A. (CHE-107.039.239) n'est plus organe de révision.
Numéro de publication: HR02-1004755808, Registre du commerce Vaud, (550)
CRIGEL SA, à Lausanne, CHE-102.101.523 (FOSC du 15.02.2019, p. 0/1004567994).
Nouvelle adresse:
Avenue des Alpes 5, c/o Alteris Finance Sàrl, 1006 Lausanne. La signature de Menétrey Yves est radiée. Signature individuelle est conférée à Wicht Didier, du Mouret, à Lausanne, directeur.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.