À propos de CPLUSM Consulting PLUS Management Establishment
- CPLUSM Consulting PLUS Management Establishment a son siège social à Schaanwald et est actif. Elle opère dans le domaine «Fourniture d’autres services aux entreprises».
- CPLUSM Consulting PLUS Management Establishment a 2 personnes à la direction.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 15.06.2022. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- Il y a 16 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Arlberg Express International AG, BERTSCHI AKTIENGESELLSCHAFT, betreuungs-spezialist Perprunner.
Direction (2)
Conseil d'administration
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Siège social de l'entreprise
Mauren FL
Secteur
Fourniture d’autres services aux entreprises
But (Langue d'origine)
Zweck der Anstalt ist die Erbringung von Beratungsdienstleistungen zur Unterstützung von privatwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Organisationen im In- und Ausland bei der Bewältigung unternehmerischer Aufgaben-, Fragenstellung sowie die interimistische Wahrnehmung von Management- und Organfunktionen. Zudem sind es die kommerzielle Verwertung von Patenten und anderen Schutzrechten; Administrative Verwaltung, Vermittlung und kommerzielle Verwertung von Immobilien; Durchführung von Vermittlungs- und Provisionsgeschäften; die Beteiligung an anderen Unternehmungen sowie die Gründung von Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im Inund Ausland, die Verwaltung und Anlage des Anstaltsvermögens sowie die Durchführung aller Rechtsgeschäfte und Massnahmen, die den Unternehmenszweck unmittelbar oder mittelbar fördern.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Titulaires
Participations
Dernières notifications pour CPLUSM Consulting PLUS Management Establishment
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5630/2022, (1)
CPLUSM Consulting PLUS Management Establishment, in Schaanwald, FL-0002.379.110-3, Anstalt.
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
JOSEPH WOHLWEND TREUHAND AG, 9490 Vaduz, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 983/2021, (1)
CPLUSM Consulting PLUS Management Establishment, in Planken, FL-0002.379.110-3, Anstalt.
Statutenänderung:
07.01.2021.
Sitz neu:
Schaanwald.
Repräsentanz/Zustelladresse neu:
Gewerbeweg 16, 9486 Schaanwald. Statutenänderung lt. Beschluss des Inhabers der Gründerrechte vom 07.01.2021.
Numéro de publication: 20128999, (1)
Öffentlichkeitsregisteramt 4.10.2011, CPLUSM Consulting PLUS Management Establishment, Planken (FL-0002.379.110-3)Zustelladresse: Im Häldele 47, 9498 Planken.
Geschäftsadresse:
Im Häldele 47, 9498 Planken. Anstalt (Neueintragung).
Statutendatum:
03.10.2011.
Zweck:
Zweck der Anstalt ist die Erbringung von Beratungsdienstleistungen zur Unterstützung von privatwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Organisationen im In- und Ausland bei der Bewältigung unternehmerischer Aufgaben-, Fragenstellung sowie die interimistische Wahrnehmung von Management- und Organfunktionen. Zudem sind es die kommerzielle Verwertung von Patenten und anderen Schutzrechten;
Administrative Verwaltung, Vermittlung und kommerzielle Verwertung von Immobilien;
Durchführung von Vermittlungs- und Provisionsgeschäften;
die Beteiligung an anderen Unternehmungen sowie die Gründung von Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im Inund Ausland, die Verwaltung und Anlage des Anstaltsvermögens sowie die Durchführung aller Rechtsgeschäfte und Massnahmen, die den Unternehmenszweck unmittelbar oder mittelbar fördern.
Anstaltsfonds:
CHF 30?000.00.
Liberierung:
CHF 30?000.00.
Publikationsorgan:
Landeszeitungen.
Angaben zur Verwaltung:
Koch, Dr. Michael, StA: Deutschland, 38678 Clausthal Zellerfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Breuss, Barbara Josefine, StA: Liechtenstein, 9498 Planken, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
JOSEPH WOHLWEND TREUHAND AG, 9490 Vaduz, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.