Renseignements sur Cougar Management SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Cougar Management SA
- Cougar Management SA a son siège social à Morges, est actif et est active dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- Cougar Management SA a été fondée le 16.02.2010.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 03.05.2024.
- L'IDI d'entreprise est CHE-115.437.665.
- Entreprises avec la même adresse comme Cougar Management SA: Equitis Holding Sàrl, FRANCOIS VAULTIER MANAGEMENT Sàrl, Irbis Consulting SA.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Pierre Kohn,
François Vaultier,
Karina Rigoli,
Margot Clet,
Paulo Bártolo
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.02.2010
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Morges
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.065.500-6
IDE/TVA
CHE-115.437.665
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Gestion, administration, analyse, valorisation et développement de projets immobiliers ou d'infrastructures; conseils, représentation et assistance au maître d'ouvrage dans l'élaboration et le développement de projets immobiliers ou d'infrastructures; conseils aux collectivités publiques dans les domaines précités.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Cougar Management SA
Numéro de publication: HR02-1006024984, Registre du commerce Vaud, (550)
Cougar Management SA, à Morges, CHE-115.437.665 (FOSC du 19.06.2023, p. 0/1005772113). Bisson Thomas n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Numéro de publication: HR02-1005772113, Registre du commerce Vaud, (550)
Cougar Management SA, à Morges, CHE-115.437.665 (FOSC du 04.10.2019, p. 0/1004730862). Kohn Pierre, maintenant de Lausanne, qui n'est plus directeur général, est nommé président. Bisson Thomas est nommé administrateur. Rigoli Karina est nommée administratrice. Vaultier François, maintenant de Echichens, n'est plus président. Clet Margot, de France, à Cossonay, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux, avec le président. Signature collective à deux, avec le président, est conférée à Bártolo Paulo, du Portugal, à Pully, directeur général.
Numéro de publication: HR02-1004730862, Registre du commerce Vaud, (550)
Cougar Management SA, à Morges, CHE-115.437.665 (FOSC du 25.06.2018, p. 0/4312005). Statuts modifiés le 24 septembre 2019. Les 10'000 actions nominatives de CHF 10 sont transformées en 8'000 actions de CHF 10, et 20'000 actions de CHF 1, privilégiées quant au droit de vote, toutes nominatives avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Communications aux actionnaires:
par écrit ou par courriel. Vaultier François est maintenant à Echichens.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.