Adresse
c/o Astrid Gerber
Gotthelfweg 4
4552 Derendingen
Renseignements sur Cosmos GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Cosmos GmbH
- Cosmos GmbH avec son siège à Derendingen est actif. Cosmos GmbH est active dans le domaine «Commerce de biens de consommation».
- La direction de l’entreprise Cosmos GmbH est composée de 2 personnes.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 27.01.2021. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Cosmos GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
02.10.2015
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Derendingen
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-241.4.014.067-0
IDE/TVA
CHE-352.800.245
Secteur
Commerce de biens de consommation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit, Bearbeitung, Reparatur und Pflege von Brillen, Gläsern, Brillenfassungen, Kontaktlinsen und optischen Geräten sowie von Zubehör. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Cosmos GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005084771, Registre du commerce Soleure, (241)
Cosmos GmbH, in Biberist, CHE-352.800.245, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2019, Publ. 1004785292).
Statutenänderung:
17.12.2020.
Sitz neu:
Derendingen.
Domizil neu:
bei Astrid Gerber, Gotthelfweg 4, 4552 Derendingen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seiler, Michael, von Zuchwil, in Derendingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Solothurn].
Numéro de publication: HR02-1004785292, Registre du commerce Soleure, (241)
Cosmos GmbH, in Biberist, CHE-352.800.245, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2019, Publ. 1004660023).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Astrid, von Sumiswald, in Derendingen, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004660023, Registre du commerce Soleure, (241)
Cosmos GmbH, in Biberist, CHE-352.800.245, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 194 vom 07.10.2015, S.0, Publ. 2412109).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saxer, Bruno, von Hägglingen, in Hägglingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seiler, Michael, von Zuchwil, in Solothurn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.